Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín (00433985) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Mostecká 367, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 43722 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00433985 | |
Jméno: | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mostecká 367, Vsetín 75501, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Člen | Jiří Martiš |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2015 |
Adresa | Konečná 1178, 75501 Vsetín |
Předseda | Ing Vítězslav Kotas |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2015 |
Adresa | Pod Jehličnou 341, 75663 Krhová |
Tajemnník | Ing Jiří Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2015 |
Adresa | 162, 75627 Malá Bystřice |
Člen | Ing Zbyněk Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 |
Adresa | Sídliště 6. května 1105, 75654 Zubří |
Člen | Ing Pavel Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2015 do 23.10.2019 |
Adresa | Dolní Jasenka 769, 75501 Vsetín |
Člen | Petr Orság |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 23.10.2019 |
Adresa | Jiráskova 1816, 75501 Vsetín |
IČO: | 00433985 |
---|---|
Firma: | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | Mostecká 367, Vsetín 75501 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |