Ustus s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ustus s.r.o. v likvidaci (25289136) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hluboká 94, 56401 Žamberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 1998 a je stále aktivní. Ustus s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Ustus s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ustus s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13275 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25289136 | |
Jméno: | Ustus s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.5.1998 |
Zapsána dne: | 25.5.1998 | |
Společnost zrušena s likvidací ke dni 7.11.2006 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích z 12.6.2006, č.j 55 Cm 167/2006-8. | 31.1.2007 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 19. 5. 1998 podle zák. č. 513/91 Sb. | 25.5.1998 |
Základní kapitál | 180 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hluboká 94, Žamberk 56401, Česká republika | 30.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemní práce | 25.5.1998 |
Stavebně montážní práce ve stavebnictví | 25.5.1998 |
Jednatel | Ivan Feltsan |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.1998 |
Adresa | Tovární 506, Žamberk |
IČO (identifikační číslo): | 25289136 |
---|---|
Jméno: | Ustus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 5. 1998 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hluboká 94, Žamberk 56401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 5. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Feltsan |
---|
IČO: | 25289136 |
---|---|
Firma: | Ustus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Žamberk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 5. 1998 |
Sídlo: | Hluboká 94, Žamberk 56401 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |