Ústeckoorlické bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ústeckoorlické bytové družstvo (25284801) je Družstvo. Sídlí na adrese Chodská 1115, 56206 Ústí nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1998 Ústeckoorlické bytové družstvo má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Ústeckoorlické bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ústeckoorlické bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 26. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 604 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25284801 | |
Jméno: | Ústeckoorlické bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 26.2.1998 |
Zapsána dne: | 26.2.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chodská 1115, Ústí nad Orlicí 56206, Česká republika | 21.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Heranova 76, Ústí nad Orlicí 56206, Česká republika | 26.2.1998 - 10.3.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Investorská činnost v investiční výstavbě | 26.2.1998 |
Pronájem bytových a nebytových prostor vč. poskytování služeb | 26.2.1998 |
Opravy a údržba bytového fondu s vyjímkou činností uvedených v příloze I. - III. | 26.2.1998 |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 |
Adresa | Tyršova 734, 56201 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | Petr Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 |
Adresa | Jilemnického 297, 56201 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha |
člen představenstva | RSDr. František Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 |
Adresa | Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 |
Adresa | Třebovská 412, 56203 Ústí nad Orlicí |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 24.2.2021 |
Adresa | Tyršova 734, 56201 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. František Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 24.2.2021 |
Adresa | Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | Petr Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 24.2.2021 |
Adresa | Jilemnického 297, 56201 Ústí nad Orlicí |
předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 24.2.2021 |
Adresa | Třebovská 412, 56203 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 24.2.2021 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Třebovská 412, 56203 Ústí nad Orlicí |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Polská 1263, 56206 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha |
člen představenstva | RSDr. František Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Tyršova 734, 56201 Ústí nad Orlicí |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Polská 1263, 56206 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha |
člen představenstva | RSDr. František Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Třebovská 412, 56203 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 21.6.2016 |
Adresa | Tyršova 734, 56201 Ústí nad Orlicí |
předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Třebovská 412, 56203 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Polská 1263, 56206 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Tyršova 734, 56201 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. František Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2006 do 15.10.2014 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha 2 |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2006 do 15.10.2014 |
Adresa | Tyršova 734, 56201 Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. František Ludvík |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2006 do 15.10.2014 |
Adresa | Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2006 do 15.10.2014 |
Adresa | Třebovská 412, 56203 Ústí nad Orlicí |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2013 do 15.10.2014 |
Adresa | Polská 1263, 56206 Ústí nad Orlicí |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2006 do 24.8.2013 |
Adresa | Polská 1263, 56206 Ústí nad Orlicí |
Předseda představenstva | Ing. Jozef Polák |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1998 do 10.3.2006 |
Adresa | Třebovská 412, Ústí nad Orlicí |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1998 do 10.3.2006 |
Adresa | Polská 1263, Ústí nad Orlicí |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1998 do 10.3.2006 |
Adresa | Tyršova 734, Ústí nad Orlicí |
Člen představenstva | Milan Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1998 do 10.3.2006 |
Adresa | Na pláni 1344, Ústí nad Orlicí |
člen představenstva | RSDr. Zdeněk Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2004 do 10.3.2006 |
Adresa | Bělehradská 1976/32, 12000 Praha 2 |
Člen představenstva | Ing. Čestmír Hofman |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2000 do 27.5.2004 |
Adresa | Heranova 1244, Ústí nad Orlicí |
Člen představenstva | Jiří Čepelka |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1998 do 5.1.2000 |
Adresa | Letohradská 1356, Ústí nad Orlicí |
IČO: | 25284801 |
---|---|
Firma: | Ústeckoorlické bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 2. 1998 |
Sídlo: | Chodská 1115, Ústí nad Orlicí 56206 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |