Uptaker s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Uptaker s.r.o. (11767383) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2021 a je stále aktivní. Uptaker s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Uptaker s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Uptaker s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 8. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 354255 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11767383 | |
Jméno: | Uptaker s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.8.2021 |
Zapsána dne: | 23.8.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000, Česká republika | 23.8.2021 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 23.8.2021 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.8.2021 |
jednatel | Marcel Havlásek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2023 |
Adresa | 86, 76833 Věžky |
jednatel | Štěpán Zabloudil |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2023 do 26.10.2023 |
Adresa | Makovského 1177/1, 16300 Praha |
Jednatel | David Uherek |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2021 do 2.10.2023 |
Adresa | 111, 46345 Pěnčín |
Jednatel | Marek Puchýř |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2021 do 18.8.2022 |
Adresa | 122, 29411 Loukovec |
IČO (identifikační číslo): | 11767383 |
---|---|
Jméno: | Uptaker s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 8. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Marcel Havlásek |
---|
IČO: | 11767383 |
---|---|
Firma: | Uptaker s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 8. 2021 |
Sídlo: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |