UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (25901974) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 254, 73992 Návsí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2002 a je stále aktivní. UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 2. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24838 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25901974 | |
Jméno: | UNISTAV-MONT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.2.2002 |
Zapsána dne: | 18.2.2002 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.4.2018, č.j. 15 Cm 36/2018-12, které nabylo právní moci dne 30.5.2018, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 6.6.2018 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 254, Návsí 73992, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 254, Návsí 73992, Česká republika | 18.2.2002 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.3.2009 |
silniční motorová doprava nákladní | 2.8.2002 - 30.3.2009 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 18.2.2002 |
velkoobchod | 18.2.2002 - 30.3.2009 |
specializovaný maloobchod | 18.2.2002 - 30.3.2009 |
jednatel | Vladimír Hutira |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2009 |
Adresa | 143, 02331 Rudina |
jednatel | Pavol Hutira |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2007 do 30.3.2009 |
Adresa | 110, 02334 Kysucký Lieskovec |
jednatel | Tibor Fuják |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2002 do 24.4.2007 |
Adresa | 254, 73992 Návsí |
IČO (identifikační číslo): | 25901974 |
---|---|
Jméno: | UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 2. 2002 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 254, Návsí 73992 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 31. 7. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Hutira |
---|
IČO: | 25901974 |
---|---|
Firma: | UNISTAV-MONT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Návsí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 2. 2002 |
Sídlo: | 254, Návsí 73992 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Výstavba silnic a dálnic |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |