UNIS - JAKOS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UNIS - JAKOS, s.r.o. (46974822) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vodní 110, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 1992 UNIS - JAKOS, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o UNIS - JAKOS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UNIS - JAKOS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7553 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46974822 | |
Jméno: | UNIS - JAKOS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.10.1992 |
Zapsána dne: | 9.10.1992 | |
Společnost UNIS-JAKOS, s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti, Vodní 110, PSČ 686 01, identifikační číslo 46974822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 7553, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpen ím se vznikem dvou nových společností, a to UNIS - JAKOS KŘIVÁK, s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti, Vodní 110, PSČ 686 01, identifikační číslo 29302790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 72736, a MODAF, s .r.o., se sídlem v Uherském Hradišti, Vodní 110, PSČ 686 01, identifikační číslo 29302811, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 72737, na něž přešly odštěpované části jmění rozdělované společnosti. podle Projek tu rozdělení společnosti UNIS - JAKOS, s.r.o. odštěpením se vznikem dvou nových obchodních společností UNIS - JAKOS KŘIVÁK, s.r.o. a MODAF, s.r.o., schváleného mimořádnou valnou hromadou dne 9.12.2011. | 4.1.2012 | |
Právní forma právnické osoby - společnost s ručením omezeným. | 9.10.1992 - 1.9.1995 | |
Základní jmění....................102 000,-Kčs, splaceno 102 000,-Kčs. | 9.10.1992 - 1.9.1995 | |
Výše vkladů společníků Jan Humpolíček, Metylovice 102.................34 000,-Kčs Petr Zrzavý, Horní Domaslavice 60..............34 000,-Kčs František Křivák,Uh.Hradiště,L.Janáčka 53......34 000,-Kčs | 9.10.1992 - 1.9.1995 | |
Způsob zastupování Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. | 9.10.1992 - 1.9.1995 |
Základní kapitál | 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 250000,- Kč (10o %) | |
Platnost od - do | 13.8.2010 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.1995 - 13.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vodní 110, Uherské Hradiště , Česká republika | 9.10.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 9.3.2021 |
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 9.3.2021 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 29.7.2010 |
Zámečnictví, nástrojářství | 29.7.2010 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 29.7.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2010 |
projektová činnost ve výstavbě | 16.5.2002 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 16.5.2002 |
specializovaný maloobchod | 16.5.2002 - 29.7.2010 |
velkoobchod | 16.5.2002 - 29.7.2010 |
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení | 16.5.2002 - 29.7.2010 |
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů | 16.5.2002 - 29.7.2010 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 16.5.2002 - 29.7.2010 |
zámečnictví | 16.5.2002 - 29.7.2010 |
Montáž opravy a revize vyhrazených plynových zařízení. Plnění tlakových nádob na plyny. Výroba, instalace a opravy chladících zařízení. Výroba instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. | 9.10.1992 - 16.5.2002 |
jednatel | David Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2013 |
Adresa | Hlinky 212, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | František Křivák |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1997 do 27.6.2013 |
Adresa | L. Janáčka 53, Uherské Hradiště |
jednatel | Monika Sedlářová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2010 do 27.6.2013 |
Adresa | Hlinky 212, 68604 Uherské Hradiště |
jednatel | David Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2010 do 27.6.2013 |
Adresa | Hlinky 212, 68604 Uherské Hradiště |
jednatel | František Křivák |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1992 do 9.1.1997 |
Adresa | L. Janáčka 53, Uherské Hradiště |
IČO: | 46974822 |
---|---|
Firma: | UNIS - JAKOS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 1992 |
Sídlo: | Vodní 110, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Výroba kovových nádrží a zásobníků |
Výroba zámků a kování |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Výroba spotřebičů převážně pro domácnost |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |