UNIGUARD s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UNIGUARD s.r.o. v likvidaci (63674149) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 1995 a je stále aktivní. UNIGUARD s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o UNIGUARD s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UNIGUARD s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63674149 | |
Jméno: | UNIGUARD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.1995 |
Zapsána dne: | 19.4.1995 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 2523/2023- 3 ze dne 9.10.2023, které nabylo právní moci dnem 21.11.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 29.11.2023 | |
Datum sepsání notářského zápisu : 9.2.1995 | 19.4.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika | 29.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Jemnická 345/5, Praha 14000, Česká republika | 11.5.2021 - 29.12.2021 |
Adresa: | , Pražská 438, Olešovice, PSČ: 251 68, p. Kamenice , Česká republika | 25.8.2004 - 13.6.2011 |
Adresa: | Koněvova 2415/155, Praha 3 , Česká republika | 19.4.1995 - 25.8.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Ostraha majetku a osob | 22.10.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.10.2009 |
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 11.3.2005 - 22.10.2009 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 11.3.2005 - 22.10.2009 |
služby soukromých detektivů | 25.8.2004 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 25.8.2004 - 22.10.2009 |
činnost technických poradců v oblasti ostrahy majetku a osob | 25.8.2004 - 22.10.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 Sb. | 19.4.1995 - 22.10.2009 |
realitní kancelář | 19.4.1995 - 22.10.2009 |
Jednatel | Ivan Varga |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2021 |
Adresa | Rudera Boškoviča 21A , 42000 Varaždin |
Jednatel | Roman Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2011 do 9.6.2021 |
Adresa | Unhošťská 1629, 25301 Hostivice |
Jednatel | Roman Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2021 do 9.6.2021 |
Adresa | Unhošťská 1629, 25301 Hostivice |
Jednatel | Roman Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2004 do 13.6.2011 |
Adresa | Olbramovická 715, Praha 4 |
Jednatel | Tomáš Machotka |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2004 do 22.10.2009 |
Adresa | Sadová 1220, Kolín V |
Jednatel | Roman Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1995 do 25.8.2004 |
Adresa | Koněvova 2415/155, Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 63674149 |
---|---|
Jméno: | UNIGUARD s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 4. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 15. 11. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Varga |
---|
IČO: | 63674149 |
---|---|
Firma: | UNIGUARD s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 4. 1995 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |