UniFix s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UniFix s.r.o. (04955668) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bulharská 996/20, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2016 a je stále aktivní. UniFix s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o UniFix s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UniFix s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 4. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 256232 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04955668 | |
Jméno: | UniFix s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.4.2016 |
Zapsána dne: | 4.4.2016 | |
V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 29.08.2016 rozhodl jednatel o likvidaci kmenového listu č. I, do nějž je inkorporován podíl č. 2 ve výši 1/2, který představuje vklad do základního kapitálu společnosti v částce 50.000,- Kč. | 5.9.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bulharská 996/20, Praha 10100, Česká republika | 5.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 97, Dobrovice 29441, Česká republika | 4.4.2016 - 5.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 4.4.2016 - 5.9.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.4.2016 - 3.12.2018 |
jednatel | Monika Žižková Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2016 |
Adresa | U kamýku 284/11, 14200 Praha |
jednatel | Pavel Buchta |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2016 |
Adresa | 97, 29441 Dobrovice |
jednatel | Roman Hořák |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2016 |
Adresa | 45, 27714 Nedomice |
jednatel | Rudy Jean J Meire |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2017 |
Adresa | Baviaanstraat 37 , 9000 Gent |
jednatel | Monika Žižková Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2016 do 5.1.2017 |
Adresa | U kamýku 284/11, 14200 Praha |
jednatel | Pavel Buchta |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2016 do 5.9.2016 |
Adresa | 97, 29441 Dobrovice |
jednatel | Roman Hořák |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2016 do 5.9.2016 |
Adresa | 45, 27714 Nedomice |
IČO (identifikační číslo): | 04955668 |
---|---|
Jméno: | UniFix s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 4. 2016 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2016 |
Zánik oprávnění | 31. 8. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Rudy Jean J Meire |
---|
IČO: | 04955668 |
---|---|
Firma: | UniFix s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 4. 2016 |
Sídlo: | Bulharská 996/20, Praha 10100 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Elektrické instalace |