Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. (22758283) je Spolek. Sídlí na adrese Ke Smíchovu 1146/16, 15400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 23831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22758283 | |
Jméno: | Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Smíchovu 1146/16, Praha 15400, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Martin Pik |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | U svahu 1091/16, 15400 Praha |
Předseda | Petra Miterová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2019 do 18.1.2023 |
Adresa | Na kraji 1036/25, 15400 Praha |
Předseda | Petra Miterová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 10.4.2019 |
Adresa | Tréglova 795/2, 15200 Praha |
IČO: | 22758283 |
---|---|
Firma: | Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 1. 2012 |
Sídlo: | Ke Smíchovu 1146/16, Praha 15400 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |