UNIDOVE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UNIDOVE s.r.o. (04599373) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nerudova 209/10, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2015 a je stále aktivní. UNIDOVE s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o UNIDOVE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UNIDOVE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 11. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 250526 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04599373 | |
Jméno: | UNIDOVE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.2015 |
Zapsána dne: | 27.11.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 209/10, Praha 11800, Česká republika | 16.7.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Na Zámecké 1518/9, Praha 14000, Česká republika | 27.11.2015 - 16.7.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.11.2015 |
jednatel | Dariusz Pleszkun |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2020 |
Adresa | Świętego Michała 39/41 , Poznań |
jednatel | Josef Trojan |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2020 do 19.9.2020 |
Adresa | Hybešova 267/26, 60200 Brno |
jednatel | Karol Vašek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2019 do 9.2.2020 |
Adresa | Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava |
jednatel | Nikola Rychtecká |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2019 do 22.10.2019 |
Adresa | Nádražní 1457/40, 58901 Třešť |
jednatel | Zuzana Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2018 do 20.5.2019 |
Adresa | Za řekou 551, 66471 Veverská Bítýška |
jednatel | Ing. Matěj Lang |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 16.7.2018 |
Adresa | Košická 66/8, 10100 Praha |
jednatel | Jaroslav Pastora |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2017 do 16.7.2018 |
Adresa | 28. pluku 880/34, 10000 Praha |
jednatel | Ing. Matěj Lang |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 16.7.2018 |
Adresa | Košická 66/8, 10100 Praha |
jednatel | Jaroslav Pastora |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2017 do 16.7.2018 |
Adresa | 28. pluku 880/34, 10000 Praha |
jednatel | Zuzana Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2018 do 16.7.2018 |
Adresa | Za řekou 551, 66471 Veverská Bítýška |
jednatel | Mgr. Marek Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 6.6.2018 |
Adresa | Na dolnici 1125/2, 15500 Praha |
jednatel | Mgr. Marek Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 6.6.2018 |
Adresa | Na dolnici 1125/2, 15500 Praha |
jednatel | Mgr. Jakub Pastora |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 17.6.2017 |
Adresa | 28. pluku 880/34, 10000 Praha |
jednatel | Mgr. Jakub Pastora |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 17.6.2017 |
Adresa | 28. pluku 880/34, 10000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04599373 |
---|---|
Jméno: | UNIDOVE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nerudova 209/10, Praha 11800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Dariusz Pleszkun |
---|
IČO: | 04599373 |
---|---|
Firma: | UNIDOVE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 11. 2015 |
Sídlo: | Nerudova 209/10, Praha 11800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Reklamní činnosti |
Balicí činnosti |