ÚLY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ÚLY s.r.o. (25690558) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese J. Hory 671, 27201 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 1998 a je stále aktivní. ÚLY s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ÚLY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ÚLY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 8. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 61497 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25690558 | |
Jméno: | ÚLY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.8.1998 |
Zapsána dne: | 27.8.1998 | |
Obchodní korporace se ode dne účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech podřizuje tomuto zákonu jako celku. | 3.12.2013 |
Základní kapitál | 9 425 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.9.1998 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.8.1998 - 23.9.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Josefa Hory 671, Kladno , Česká republika | 21.10.1998 |
---|---|---|
Adresa: | 5. května 1137/57, Praha 4 14000, Česká republika | 27.8.1998 - 21.10.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.5.2020 |
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče | 25.6.1999 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 27.8.1998 - 20.5.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.8.1998 - 20.5.2020 |
jednatel | Marek Nozar |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Ing. Denisa Hlavová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Ing. Denisa Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 do 30.8.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Marek Nozar |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2010 do 25.3.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Aneta Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2019 do 20.5.2020 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Denisa Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2013 do 20.5.2020 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | PaedDr. Jaroslava Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2013 do 19.12.2019 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | PaedDr. Jaroslava Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2010 do 13.12.2013 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Jaroslava Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1998 do 2.9.2010 |
Adresa | Úlovice 5, 44001 Louny |
jednatel | Jaroslava Škuthanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1998 do 2.9.2010 |
Adresa | Úlovice 5, 44001 Louny |
jednatel | Zdeněk Vachel |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1998 do 21.10.1998 |
Adresa | Slunná 291, Příbram |
IČO (identifikační číslo): | 25690558 |
---|---|
Jméno: | ÚLY s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 8. 1998 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | J. Hory 671, Kladno 27201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marek Nozar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Denisa Nozarová |
IČO: | 25690558 |
---|---|
Firma: | ÚLY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 8. 1998 |
Sídlo: | J. Hory 671, Kladno 27201 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |