UKS GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UKS GROUP s.r.o. (17980411) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chudenická 1059/30, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2023 a je stále aktivní. UKS GROUP s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o UKS GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UKS GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 1. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 379595 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17980411 | |
Jméno: | UKS GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.1.2023 |
Zapsána dne: | 26.1.2023 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chudenická 1059/30, Praha 10200, Česká republika | 13.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Zenklova 24/54, Praha 18000, Česká republika | 26.1.2023 - 13.5.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. | 26.1.2023 |
Jednatel | Roman Savula |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2024 |
Adresa | Hradecká 120, 53352 Staré Hradiště |
jednatel | Olena Dumnych |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2023 do 13.5.2024 |
Adresa | Cigánkova 1861/2, 14800 Praha |
jednatel | Olena Dumnych |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2023 do 26.8.2023 |
Adresa | Staňkova 251/7, 14900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 17980411 |
---|---|
Jméno: | UKS GROUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 2023 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Chudenická 1059/30, Praha 10200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2023 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Savula |
---|
IČO: | 17980411 |
---|---|
Firma: | UKS GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 1. 2023 |
Sídlo: | Chudenická 1059/30, Praha 10200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |