UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci (60704799) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Splávku 1182, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1994 a je stále aktivní. UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15008 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60704799 | |
Jméno: | UH-ATHOS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.5.1994 |
Zapsána dne: | 18.5.1994 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4. května 2022, č.j. 36 Cm 256/2021-17, které nabylo právní moci dne 2. července 2022 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor. | 19.7.2022 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Splávku 1182, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 13.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na splávku 1182, Uherské Hradiště , Česká republika | 3.6.1997 - 13.11.2015 |
Adresa: | Rostislavova 624 , Uh. Hradiště 68601, Česká republika | 18.5.1994 - 3.6.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Opravy silničních vozidel | 19.7.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.7.2011 |
obchodní činnost | 18.5.1994 - 19.7.2011 |
jednatel | Zdeněk Baumruker |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 |
Adresa | Štěpnická 1046, 68606 Uherské Hradiště |
jednatel | Zdeněk Baumruker |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 13.11.2015 |
Adresa | Štěpnická 1046, Uherské Hradiště |
IČO (identifikační číslo): | 60704799 |
---|---|
Jméno: | UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 5. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 15. 11. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 19. 12. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Baumruker |
---|
IČO: | 60704799 |
---|---|
Firma: | UH-ATHOS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 5. 1994 |
Sídlo: | Na Splávku 1182, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách |