ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo (00050741) je Družstvo. Sídlí na adrese Mlýnská 1213/2, 59401 Velké Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1989 a je stále aktivní. ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 8. 1989 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXXIV 80 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00050741 | |
Jméno: | ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 31.8.1989 |
Zapsána dne: | 31.8.1989 | |
Shromáždění delegátů konané dne 30.6.2021 schválilo změny stanov družstva. | 3.8.2021 | |
Shromáždění delegátů konané dne 18. 5. 2006 schválilo nové úplné znění stanov družstva. | 21.8.2009 | |
Shromáždění delegátů konané dne 27.11.1996 schválilo změnu stanov družstva. | 1.10.1997 | |
Shromáždění delegátů konané dne 29.6.1995 schválilo změnu stanov družstva. | 21.6.1996 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždě ní delegátů konané dne 25.6.1992 přizpůsobené úpravě druž- stva přeměněného podle §765 odst.1 obchodního zákoníku. | 28.7.1993 | |
Zapisované základní jmění 100.000,-- Kč Základní členský vklad 3.000.-- Kč | 28.7.1993 - 21.6.1996 | |
Způsob zastupování Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech,jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představen stvem. | 28.7.1993 - 21.6.1996 | |
Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma,podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředse da) a další člen představenstva. | 28.7.1993 - 21.6.1996 | |
Družstvo vzniklo podle zák.č.27/59 Sb. a to schválením rady ONV ve Velkém Meziříčí ze dne 29.12.1959 Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění de legátů konaném dne 8.prosince 1988 dle zák.čís.94/1988 Sb. Výkonným a statutárním orgánem družstva je představenstvo, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Ručení - za ztrátu z ostatní hospodářské řčinnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové,kteří do konce roku,v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu,ostatní členové do výše zůstatkové | 31.8.1989 - 28.7.1993 | |
hodnoty členských podílů,nejméně však částkou Kčs 3.000,- Člen je povinen na něj připadající část rozvržení ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. | 31.8.1989 - 28.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mlýnská 1213/2, Velké Meziříčí 59401, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Mlýnská 2, Velké Meziříčí , Česká republika | 31.8.1989 - 26.9.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zednictví | 21.8.2009 |
vodoinstalatérství, topenářství | 21.8.2009 |
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípra vy a provádění výstavby,provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a neby- tových prostor. - Výroba,instalace a opravy ústředního vytápění a větrání - Vodoinstalatérství - Zednictví | 28.7.1993 - 21.8.2009 |
1. Předmět činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva,hospodářských,sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 2. Ke splnění svých úkolů družstvo a) staví,popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v dru- žstevních domech a rodinných domcích,jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužící k bydlení b) staví,popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků,které po dokončení převádí do jejich osobního vlastnic- | 31.8.1989 - 28.7.1993 |
tví c) buduje materiálně-technickou základnu pro údržbu a opravy druž stevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi neslou- žících k bydlení d) přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení e) zajišťuje uživatelům bytů (místnosti nesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním,zejména tím,že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku f) na žádost členů zajišťuje údržbu rodinných domků převedených | 31.8.1989 - 28.7.1993 |
do jejich osobního vlastnictví g) zajišťuje řádné plnění služeb,jejich poskytování je s užíváním družstevního bytu(místnosti nesloužící k bydlení)spojeno, h) zlepšuje podle možností družstevní majetek,provádí rekonstruk- ci s modernizací družstevních bytů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení i) poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i socia- listickým a jiným organizacím j) vyrábí materiály,stavební díly,zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s mís- | 31.8.1989 - 28.7.1993 |
tnostmi nesloužícími k bydlení, k jejich rekonstrukci a moder- nizaci k) organizuje politicko-výchovnou práci,soustavně pečuje o proh- hlubování společenské funkce družstva a socialistické demokra- cie. Zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva. | 31.8.1989 - 28.7.1993 |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
předseda představenstva | Milan Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 |
Adresa | 35, 67503 Budišov |
člen představenstva | Petr Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 |
Adresa | Poštovní 1831/14, 59401 Velké Meziříčí |
místopředseda představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 do 29.4.2022 |
Adresa | Družstevní 549, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2021 do 20.8.2021 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 3.8.2021 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
předseda představenstva | Milan Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 3.8.2021 |
Adresa | 35, 67503 Budišov |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 3.8.2021 |
Adresa | Družstevní 549, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 3.8.2021 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
místopředseda představenstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 8.4.2021 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Družstevní 549, 59501 Velká Bíteš |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Nad Sv. Josefem 238/1, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr. Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Družstevní 545/22, 59401 Velké Meziříčí |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Nad Sv. Josefem 238/1, 59401 Velké Meziříčí |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr. Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Družstevní 545/22, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Družstevní 549, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.6.2016 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr. Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Družstevní 545/22, 59401 Velké Meziříčí |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Nad sv.Josefem 238/1, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Drahomíra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Družstevní 549, 59501 Velká Bíteš |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Nad sv.Josefem 238/1, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr. Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Družstevní 545/22, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Družstevní 549, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Drahomíra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Nad sv.Josefem 238/1, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr.Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Družstevní 545/22, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Poštovní 1833/18, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Drahomíra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Krškova 1453/6, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Mgr. Zdeněk Mejzlík |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Družstevní 1375, 59401 Velké Meziřííčí |
člen představenstva | Petr Zedníček |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Čechova 1455/26, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 7.7.2006 |
Adresa | Družstevní 549, Velká Bíteš |
člen představenstva | Ivan Geisselreiter |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2004 do 7.7.2006 |
Adresa | U Stadionu 574, 59501 Velká Bíteš |
člen představenstva | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 11.11.2004 |
Adresa | U Stadionu 377, Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. František Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | 526, Měřín |
člen představenstva | Mgr. Zdeněk Mejzlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Družstevní 1375, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Milan Mafek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Ke třem křížům 1, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Drahomíra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Krškova 1453, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Petr Zedníček |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Čechova 1455, Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr.Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Družstevní 545, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Družstevní 549, Velká Bíteš |
člen představenstva | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | U stadionu 2377, Velká Bíteš |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Poštovní 1833, Velké Meziříčí |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Krškova 1453 , Velké Meziříčí |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 26.9.2001 |
Adresa | Nad sv.Josefem 1, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Jiří Málek |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.1993 do 1.10.1997 |
Adresa | Poštovní 1833, Velké Meziříčí |
člen představenstva | JUDr.Ing. Jaromír Karmazín |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.1993 do 1.10.1997 |
Adresa | Družstevní 545, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. František Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | 526, Měřín |
člen představenstva | Milan Mafek |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Ke třem křížům 1, Velké Meziříčí |
předseda družstva | Alois Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Nad sv.Josefem 1, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Mgr. Zdeněk Mejzlík |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Družstevní 1375, Velké Meziříčí |
místopředseda družstva | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Krškova 1453 , Velké Meziříčí |
člen představenstva | Drahomíra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Krškova 1453, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Petr Zedníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Čechova 1455, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Luděk Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | Družstevní 549, Velkí Bíteš |
člen představenstva | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1996 do 1.10.1997 |
Adresa | U stadionu 2377, Velká Bíteš |
člen představenstva | Josef Motyčka |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Krškova 1551, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Irena Zmrhalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Nad tratí 111 , Velke Meziříčí |
člen představenstva | Ladislav Žák |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Bezručova 1567, Velké Meziříčí |
místopředseda | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Krškova 1453 , Vel.Meziříčí |
člen představenstva | Milan Mafek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Bezděkov 1585, Velké Meziříčí |
předseda | prom.práv. Vladimír Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Sokolovská 271, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Vlastimil Juříček |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | 360, Měřín |
člen představenstva | Pavel Janšta |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 21.6.1996 |
Adresa | Gen.Jaroše 1474, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Jiří Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 16.6.1993 |
Adresa | Hornoměstská 1710, Velké Meziříčí |
člen představenstva | František Žák |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 16.6.1993 |
Adresa | Družstevní 553, Velká Bíteš |
člen představenstva | František Matula |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 16.6.1993 |
Adresa | Na výslunní 1592, Velké Meziříčí |
člen představenstva | František Března |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 16.6.1993 |
Adresa | Družstevní 1375, Velké Meziříčí |
člen představenstva | Miroslav Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1989 do 16.6.1993 |
Adresa | Družstevní 552, Velká Bíteš |
IČO (identifikační číslo): | 00050741 |
---|---|
Jméno: | ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 7. 7. 1982 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Mlýnská 1213/2, Velké Meziříčí 59401 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vratislav Kraus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Málek |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Geisselreiter |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Luděk Tuček |
Člen statutárního orgánu: | Milan Doležal |
IČO: | 00050741 |
---|---|
Firma: | ÚDOLÍ,stavební bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velké Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 7. 1982 |
Sídlo: | Mlýnská 1213/2, Velké Meziříčí 59401 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |