ÚčtujemeProVás s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ÚčtujemeProVás s.r.o. (60751223) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šípková 266/2, 79604 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 1995 a je stále aktivní. ÚčtujemeProVás s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ÚčtujemeProVás s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ÚčtujemeProVás s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19265 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60751223 | |
Jméno: | Simpa, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.5.1995 |
Zapsána dne: | 3.5.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 9.7.2014 - 14.10.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.10.2010 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.5.1995 - 12.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šípková 266/2, Prostějov 79604, Česká republika | 8.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Sadová 32, Prostějov 79603, Česká republika | 3.5.1995 - 8.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 14.10.2021 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 8.10.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.10.2010 - 14.10.2021 |
zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení | 2.10.1998 - 12.10.2010 |
organizační a ekonomické poradenství | 2.10.1998 - 12.10.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.5.1995 - 12.10.2010 |
realitní kancelář | 3.5.1995 - 12.10.2010 |
jednatel | Mgr. Martina Čepová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Západní 319/87, 79604 Prostějov |
jednatel | Ing. Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Šípková 266/2, 79604 Prostějov |
jednatel | Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2013 do 14.1.2022 |
Adresa | Šípková 266/2, 79604 Prostějov |
jednatel | Ing. Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 14.10.2021 |
Adresa | Fanderlíkova 4600/5, 79604 Prostějov |
jednatel | Simona Prášilová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 do 14.10.2021 |
Adresa | Krasická 329/57, 79601 Prostějov |
jednatel | Simona Rucká |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2013 do 17.7.2021 |
Adresa | Krasická 329/57, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 19.5.2016 |
Adresa | Krapkova 3251/16, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2013 do 9.7.2014 |
Adresa | Olomoucká 4550/17, 79601 Prostějov |
jednatel | Simona Rucká |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1995 do 8.10.2013 |
Adresa | Sadová 32, Prostějov |
jednatel | Bc. Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2010 do 8.10.2013 |
Adresa | Šípková 2, 79604 Prostějov |
jednatel | Ing. Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2010 do 8.10.2013 |
Adresa | Sadová 32, 79603 Prostějov |
jednatel | Pavel Rucki |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1995 do 12.10.2010 |
Adresa | Sadová 32, Prostějov |
IČO (identifikační číslo): | 60751223 |
---|---|
Jméno: | ÚčtujemeProVás s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 5. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Šípková 266/2, Prostějov 79604 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Rucki |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Rucki |
Člen statutárního orgánu: | Simona Prášilová |
IČO: | 60751223 |
---|---|
Firma: | ÚčtujemeProVás s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 5. 1995 |
Sídlo: | Šípková 266/2, Prostějov 79604 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |