ÚAMK - AMK Větřní má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Kájovská 102, 38211 Větřní. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2015 ÚAMK - AMK Větřní má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ÚAMK - AMK Větřní nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ÚAMK - AMK Větřní na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 63139 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04270720 | |
Jméno: | AMK Větřní | |
Zapsána dne: | 12.8.2015 | |
Registrační č. v evidenci ÚAMK ČR: 0000970. | 12.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kájovská 102, Větřní 38211, Česká republika | 14.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na Vyhlídce 273, Větřní 38211, Česká republika | 12.8.2015 - 14.2.2019 |
předseda | Jan Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2020 |
Adresa | Kájovská 102, 38211 Větřní |
místopředseda | Jan Ouška |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | sídliště Plešivec 368, 38101 Český Krumlov |
hospodář | Jiří Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | Kájovská 103, 38211 Větřní |
hospodář | Jiří Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2019 do 20.5.2021 |
Adresa | Kájovská 103, 38211 Větřní |
místopředseda | Jakub Šimerda |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 20.5.2021 |
Adresa | Sadová 298, 38211 Větřní |
předseda | Jan Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2018 do 26.6.2020 |
Adresa | Kájovská 102, 38211 Větřní |
hospodář | Jiří Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 21.8.2019 |
Adresa | Školní 237, 38211 Větřní |
předseda | Jan Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 10.10.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 273, 38211 Větřní |
předseda | Jan Fazekaš |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 10.10.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 273, 38211 Větřní |
IČO: | 04270720 |
---|---|
Firma: | ÚAMK - AMK Větřní |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Větřní |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 8. 2015 |
Sídlo: | Kájovská 102, Větřní 38211 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |