U KOVBOJE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
U KOVBOJE s.r.o. (25030311) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hollarova 1936/8, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 1997 a již ukončila svou činnost. U KOVBOJE s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o U KOVBOJE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro U KOVBOJE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13117 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25030311 | |
Jméno: | U KOVBOJE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.1997 |
Zapsána dne: | 12.12.1997 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hollarova 1936, Most , Česká republika | 12.12.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.12.1997 |
hostinská činnost | 12.12.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.12.1997 |
Jednatel | Daniel Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2014 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 84/9, 15000 Praha |
Jednatel | Jiří Pomahač |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2014 |
Adresa | V Sadech 1303, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Vladimír Mišík |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2018 |
Adresa | 159, 43401 Patokryje |
Jednatel | Ing. Vladimír Mišík |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2014 do 8.3.2018 |
Adresa | Jožky Jabůrkové 1551/2, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Vladimír Mišík |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2014 do 8.3.2018 |
Adresa | Jožky Jabůrkové 1551/2, 43401 Most |
Jednatel | Daniel Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1997 do 17.3.2014 |
Adresa | J. Ressla 1790, Most |
Jednatel | Ing. Vladimír Mišík |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1997 do 17.3.2014 |
Adresa | Gorkého 1251/9, Most |
Jednatel | Jiří Pomahač |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2001 do 17.3.2014 |
Adresa | V Sadech 1303, 43401 Most |
Jednatel | Jiří Pomahač |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1997 do 30.10.2001 |
Adresa | Fr. Malíka 1006, Most |
IČO (identifikační číslo): | 25030311 |
---|---|
Jméno: | U KOVBOJE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Hollarova 1936/8, Most 43401 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1997 |
Přerušeno od | 27. 5. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Přerušeno od | 27. 5. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pomahač |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Daniel Ježek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Mišík |
IČO: | 25030311 |
---|---|
Firma: | U KOVBOJE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 1997 |
Sídlo: | Hollarova 1936/8, Most 43401 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |