U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" (28658591) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mongolská 1538/40, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 2011 U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37542 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28658591 | |
Jméno: | U.G.B. Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.6.2011 |
Zapsána dne: | 9.6.2011 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2022, č.j. 28 Cm 18/2022-8, které nabylo právní moci dne 13.4.2022, byla likvidátorem společnosti jmenována JUDr. Kateřina Danielová. | 27.4.2022 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.08.2016, sepsaným formou notářského zápisu NZ 398/2016, N 395/2016, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor | 30.8.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 21.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mongolská 1538/40, Ostrava 70800, Česká republika | 30.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 28. října 1584/281, Ostrava 70900, Česká republika | 21.7.2014 - 30.8.2016 |
Adresa: | Masná 1847/9, Ostrava 70200, Česká republika | 9.6.2011 - 21.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.7.2014 - 26.2.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.6.2011 - 22.7.2014 |
jednatel | Richard Hofer |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 30.8.2016 |
Adresa | Masná 1847/9, 70200 Ostrava |
jednatel | Jakub Parák |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 16.2.2016 |
Adresa | 155, 50303 Výrava |
jednatel | Richard Hofer |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2011 do 22.7.2014 |
Adresa | Masná 1847/9, 70200 Ostrava |
jednatel | Jakub Parák |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | 155, 50303 Výrava |
IČO (identifikační číslo): | 28658591 |
---|---|
Jméno: | U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 6. 2011 |
Sídlo: | Mongolská 1538/40, Ostrava 70800 |
---|
IČO: | 28658591 |
---|---|
Firma: | U.G.B. Group s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 6. 2011 |
Sídlo: | Mongolská 1538/40, Ostrava 70800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti reklamních agentur |