TytryLand, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TytryLand, s.r.o. (08228906) je Družstvo. Sídlí na adrese 10, 27021 Pavlíkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2019 a je stále aktivní. TytryLand, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TytryLand, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TytryLand, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 6. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 332589 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08228906 | |
Jméno: | Zemědělské družstvo Honice | |
Právní forma: | Družstvo | 4.6.2019 |
Zapsána dne: | 4.6.2019 | |
Zemědělské družstvo Honice změnilo svoji právní formu na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou TytryLand, s.r.o. | 1.6.2020 | |
Zemědělské družstvo KAČÁK, se sídlem Stochovská 97, Čelechovice, 273 04 Stochov, IČ: 052 02 582 bylo rozděleno s tím, že došlo k odštěpení části jeho jmění sloučením do nástupnických družstev Zemědělské družstvo Kačice, se sídlem Kačice, K zahradě 368, PS Č 273 04, IČ: 076 47 972 (nástupnické družstvo 1), Zemědělské družstvo Čelechovice, se sídlem Stochovská 97, Čelechovice, 273 04 Stochov, IČ: 076 47 981 (nástupnické družstvo 2), Zemědělské družstvo Honice, se sídlem Stochov, Honice, Honické náměstí 16, P SČ 273 03, IČ: 082 28 906 (nástupnické družstvo 3) a Zemědělské družstvo Hradečno, se sídlem Stochovská 97, Čelechovice, 273 04 Stochov, IČ: 470 48 140 (nástupnické družstvo 4). Na Zemědělské družstvo Kačice, Zemědělské družstvo Čelechovice, Zemědělské dr užstvo Honice s Zemědělské družtvo Hradečno jako na nástupnická družstva přešly části jmění rozdělovaného Zemědělského družstva KAČÁK, dle projektu rozdělení. | 31.8.2019 |
Základní kapitál | 80 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 10, Pavlíkov 27021, Česká republika | 1.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Honické náměstí 16, Stochov 27303, Česká republika | 4.6.2019 - 1.6.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.7.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.6.2019 |
jednatel | Tomáš Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2020 |
Adresa | V Lukách 681, 27302 Tuchlovice |
předseda představenstva | Tomáš Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 1.6.2020 |
Adresa | V Lukách 681, 27302 Tuchlovice |
místopředseda představenstva | František Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 1.6.2020 |
Adresa | Honické náměstí 16, 27303 Stochov |
člen představenstva | Marie Zelenková |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 1.6.2020 |
Adresa | Honické náměstí 16, 27303 Stochov |
člen představenstva | Ing. Stanislav Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 26.9.2019 |
Adresa | Za Grunty 88, 27304 Stochov |
předseda představenstva | František Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 26.9.2019 |
Adresa | Honické náměstí 16, 27303 Stochov |
místopředseda představenstva | Petr Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 26.9.2019 |
Adresa | K zahradě 368, 27304 Kačice |
IČO (identifikační číslo): | 08228906 |
---|---|
Jméno: | TytryLand, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 6. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 10, Pavlíkov 27021 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Zelenka |
---|
IČO: | 08228906 |
---|---|
Firma: | TytryLand, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Pavlíkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 6. 2019 |
Sídlo: | 10, Pavlíkov 27021 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |