Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. (05287456) je Spolek. Sídlí na adrese Malá Štupartská 634/7, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2016 Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 8. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66437 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05287456 | |
Jméno: | Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 3.8.2016 |
Zapsána dne: | 3.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malá Štupartská 634/7, Praha 11000, Česká republika | 3.8.2016 |
---|
člen rady | Ing. Pavel Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 |
Adresa | Šlitrova 1999, 19016 Praha |
viceprezident | Miloš Drbal |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2022 |
Adresa | Obědovická 953/10, 19014 Praha |
prezident | Monika Bažantová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | Nad přehradou 765, 10900 Praha |
prezident | Monika Bažantová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 1.6.2024 |
Adresa | Rošovická 306/15, 19016 Praha |
viceprezident | Miloš Drbal |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2021 do 16.4.2022 |
Adresa | Obědovická 953/10, 19014 Praha |
viceprezident | Miloš Drbal |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 do 12.5.2021 |
Adresa | Axmanova 260/17, 19014 Praha |
viceprezident | Miloš Drbal |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 17.3.2021 |
Adresa | Axmanova 260/17, 19014 Praha |
IČO: | 05287456 |
---|---|
Firma: | Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 8. 2016 |
Sídlo: | Malá Štupartská 634/7, Praha 11000 |
---|
Činnosti sportovních klubů |