TÚSOSPOL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TÚSOSPOL s.r.o. (29113326) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Petřínská 1072/2, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2011 a je stále aktivní. TÚSOSPOL s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TÚSOSPOL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TÚSOSPOL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25710 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29113326 | |
Jméno: | TÚSOSPOL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.1.2011 |
Zapsána dne: | 26.1.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.1.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petřínská 1072/2, Plzeň 32600, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Petřínská 2, Plzeň 32600, Česká republika | 4.2.2011 - 18.10.2016 |
Adresa: | Mezi Silnicemi 37, Plzeň 32600, Česká republika | 26.1.2011 - 4.2.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 24.8.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.8.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních | 26.1.2011 |
Jednatel | Karel Bek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 |
Adresa | Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň |
jednatel | Ing. Tomáš Bek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 9.7.2020 |
Adresa | Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň |
jednatel | Ing. Tomáš Bek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 18.10.2016 |
Adresa | Kralovická 77, 32300 Plzeň |
jednatel | Ing. Tomáš Bek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 18.10.2016 |
Adresa | Kralovická 77, 32300 Plzeň |
jednatel | Petr Frdlík |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2011 do 24.8.2011 |
Adresa | Karla Vokáče 25, 30100 Plzeň |
jednatel | Lenka Kosnarová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 4.2.2011 |
Adresa | Mezi Silnicemi 37A, 32600 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 29113326 |
---|---|
Jméno: | TÚSOSPOL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 2011 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Petřínská 1072/2, Plzeň 32600 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Bek |
---|
IČO: | 29113326 |
---|---|
Firma: | TÚSOSPOL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 1. 2011 |
Sídlo: | Petřínská 1072/2, Plzeň 32600 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |