TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (26427753) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Michelská 1552/58, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2001 a je stále aktivní. TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 81469 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26427753 | |
Jméno: | I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.2001 |
Zapsána dne: | 15.1.2001 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.6.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Michelská 1552/58, Praha 14000, Česká republika | 10.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Michelská 1552/58, Praha 14000, Česká republika | 28.3.2023 - 10.5.2023 |
Adresa: | Zelený pruh 1560/99, Praha 14000, Česká republika | 30.3.2009 - 28.3.2023 |
Adresa: | Krčská 511/51, Praha 14000, Česká republika | 15.1.2001 - 30.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny | 30.3.2009 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 30.3.2009 |
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení | 30.3.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.3.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 2.6.2006 - 30.3.2009 |
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany | 2.6.2006 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 20.2.2002 |
zprostředkování obchodu | 20.2.2002 - 30.3.2009 |
specializovaný maloobchod | 20.2.2002 - 30.3.2009 |
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení | 20.2.2002 |
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny | 20.2.2002 - 30.3.2009 |
revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení | 20.2.2002 - 30.3.2009 |
revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 20.2.2002 - 30.3.2009 |
poradenská a inženýrská činnost v oblasti technických zařízení | 15.1.2001 - 30.3.2009 |
inspekční činnost v oblasti technických zařízení | 15.1.2001 - 30.3.2009 |
vydavatelská činnost | 15.1.2001 - 30.3.2009 |
vzdělávání a organizační zajištění vzdělávacích akcí | 15.1.2001 - 30.3.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti kontrolních a inspekčních služeb | 15.1.2001 - 30.3.2009 |
Jednatel | Zdeněk Švehla |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2022 |
Adresa | U střešovických hřišť 1052/14, 16900 Praha |
jednatel | Mag. Wolfgang Markaritzer |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 18.10.2022 |
Adresa | Basier Gasse 24/25/3 , Wien |
jednatel | Ing. František Kozubík |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2001 do 29.6.2018 |
Adresa | Porubská 169/37, 74794 Děhylov |
IČO (identifikační číslo): | 26427753 |
---|---|
Jméno: | TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 2001 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 7 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Kozubík |
---|
IČO: | 26427753 |
---|---|
Firma: | TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 1. 2001 |
Sídlo: | Michelská 1552/58, Praha 14100 |
---|
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní vzdělávání j. n. |