TTP Servis, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TTP Servis, s.r.o. (24201120) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 51, 25765 Loket. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2012 TTP Servis, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TTP Servis, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TTP Servis, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 188099 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24201120 | |
Jméno: | TTP Servis, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.2012 |
Zapsána dne: | 3.1.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 51, Loket 25765, Česká republika | 23.10.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.1.2012 |
opravy silničních vozidel | 3.1.2012 |
klempířství a oprava karoserií | 3.1.2012 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 3.1.2012 |
malířství, lakýrnictví, natěračství | 3.1.2012 |
jednatel | Radek Pitliak |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 |
Adresa | Severní 185, 25768 Dolní Kralovice |
jednatel | Miloš Tulach |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 |
Adresa | 58, 25765 Loket |
jednatel | Radek Pitliak |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 23.10.2019 |
Adresa | Severní 185, 25768 Dolní Kralovice |
jednatel | Martin Tulach |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2013 do 23.10.2019 |
Adresa | 58, 25765 Loket |
jednatel | Martin Tulach |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 5.9.2013 |
Adresa | 179, 25766 Křivsoudov |
IČO: | 24201120 |
---|---|
Firma: | TTP Servis, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Loket |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 2012 |
Sídlo: | 51, Loket 25765 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy ostatních zařízení |
Malířské a natěračské práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |