TTC - Tenis Talent Club z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TTC - Tenis Talent Club z. s. (08523592) je Spolek. Sídlí na adrese Větrná 1480/74, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2019 TTC - Tenis Talent Club z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TTC - Tenis Talent Club z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TTC - Tenis Talent Club z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 7. 10. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8752 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08523592 | |
Jméno: | TTC - Tenis Talent Club z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 7.10.2019 |
Zapsána dne: | 7.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Větrná 1480/74, České Budějovice 37005, Česká republika | 10.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Dopravní 500/9, Praha 10400, Česká republika | 7.10.2019 - 10.2.2021 |
Předseda | Ján Daniš |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 |
Adresa | Šípková 691/4, 37005 České Budějovice |
Místopředseda | Daniela Gajanová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Lidická tř. 478/61, 37001 České Budějovice |
Místopředseda | Daniel Kropík |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 |
Adresa | Studentská 558/6, 37005 České Budějovice |
Místopředseda | Miroslav Pořádek |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 19.11.2021 |
Adresa | Jeronýmova 212/13, 37001 České Budějovice |
Místopředseda | Eva Cílková |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 do 19.11.2021 |
Adresa | Plavská 1982/15, 37001 České Budějovice |
Místopředseda | Eva Cílková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 2.9.2020 |
Adresa | Dubenská 1654/17, 37005 České Budějovice |
IČO: | 08523592 |
---|---|
Firma: | TTC - Tenis Talent Club z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 10. 2019 |
Sídlo: | Větrná 1480/74, České Budějovice 37005 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |