TS Jedlová s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TS Jedlová s.r.o. (27516440) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 321, 56991 Jedlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 2007 a je stále aktivní. TS Jedlová s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TS Jedlová s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TS Jedlová s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23596 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27516440 | |
Jméno: | TS Jedlová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.6.2007 |
Zapsána dne: | 20.6.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 321, Jedlová 56991, Česká republika | 7.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost | 20.6.2007 |
Velkoobchod | 20.6.2007 |
Poskytování technických služeb | 20.6.2007 |
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 20.6.2007 |
Hostinská činnost | 20.6.2007 |
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 20.6.2007 |
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 20.6.2007 |
Přípravné práce pro stavby | 20.6.2007 |
Specializované stavební činnosti | 20.6.2007 |
Dokončovací stavební práce | 20.6.2007 |
Správa a údržba nemovitostí | 20.6.2007 |
Technické činnosti v dopravě | 20.6.2007 |
jednatel | Radomil Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | 428, 56991 Jedlová |
jednatel | Radomil Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2007 do 7.12.2016 |
Adresa | 428, 56991 Jedlová |
IČO (identifikační číslo): | 27516440 |
---|---|
Jméno: | TS Jedlová s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 6. 2007 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 321, Jedlová 56991 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radomil Horníček |
---|
IČO: | 27516440 |
---|---|
Firma: | TS Jedlová s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Jedlová |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Veřejné podniky nefinanční |
Datum vzniku: | 20. 6. 2007 |
Sídlo: | 321, Jedlová 56991 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní úklidové činnosti |
Provozování kulturních zařízení |
Provozování sportovních zařízení |