TRUXA GROUP s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRUXA GROUP s.r.o. "v likvidaci" (29382441) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staroměstská 534, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2011 TRUXA GROUP s.r.o. "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TRUXA GROUP s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRUXA GROUP s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37836 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29382441 | |
Jméno: | TRUXA GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.8.2011 |
Zapsána dne: | 1.8.2011 | |
Nařízením výkonu trestu zrušení právnické osoby, č.j. 35 T 6/2019-6822, ze dne 3.11.2023, byl jmenován likvidátor společnosti. | 14.11.2023 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 35T 6/2019-6405, ze dne 11.10.2021, které nabylo právní moci dne 20.12.2022, byla společnost zrušena. | 27.2.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staroměstská 534, Třinec 73961, Česká republika | 26.10.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Ztracená 410, Orlová 73514, Česká republika | 1.8.2011 - 26.10.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.10.2012 - 27.4.2015 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 26.10.2012 - 27.4.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.8.2011 |
Jednatel | Denis Vinček |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2017 do 14.11.2023 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
Jednatel | Denis Vinček |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.5.2017 |
Adresa | Karla Pokorného 1285/3, 70800 Ostrava |
Jednatel | Denis Vinček |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2012 do 10.11.2015 |
Adresa | Karla Pokorného 1285/3, 70800 Ostrava |
jednatel | Pavel Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2011 do 29.3.2012 |
Adresa | Náměstí Družby 1211/6, 70800 Ostrava |
IČO: | 29382441 |
---|---|
Firma: | TRUXA GROUP s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 8. 2011 |
Sídlo: | Staroměstská 534, Třinec 73961 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |