TrustSoft Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TrustSoft Holding a.s. (09756906) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karolinská 661/4, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 12. 2020 TrustSoft Holding a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TrustSoft Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TrustSoft Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 12. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25915 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09756906 | |
Jméno: | Ramallo Company a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.12.2020 |
Zapsána dne: | 16.12.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.12.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 1.3.2021 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 16.12.2020 - 1.3.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karolinská 661/4, Praha 18600, Česká republika | 12.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 16.12.2020 - 12.5.2023 |
Předseda správní rady | Jan Kortus |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2021 |
Adresa | Zahradnická 1084, 38801 Blatná |
Člen správní rady | Ing. Otakar Seďa |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2021 |
Adresa | Nad Kundratkou 869/13b, 19000 Praha |
člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 do 1.3.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
Statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
IČO: | 09756906 |
---|---|
Firma: | TrustSoft Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 12. 2020 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |