TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. (25154044) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého 81, 38901 Vodňany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 1996 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 9. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6374 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25154044 | |
Jméno: | TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.10.1996 |
Zapsána dne: | 9.10.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 81, Vodňany 38901, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kodádkova 453/II, Vodňany , Česká republika | 9.10.1996 - 1.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.10.2014 |
výchova a vzdělávání na střední škole | 4.7.1997 |
poradenská činnost v oblasti výchovy a vzdělávání | 9.10.1996 - 10.10.2014 |
jednatel | JUDr. Karel Klvaňa |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2015 |
Adresa | Bojasova 1244/5, 18200 Praha |
jednatel | Mgr. Adam Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 |
Adresa | Šmeralova 933/24, 17000 Praha |
jednatel | Tomáš Langer |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | 6, 34901 Stříbro |
jednatel | JUDr. Karel Klvaňa |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2001 do 2.12.2015 |
Adresa | Bojasova 1244/5, 18200 Praha 8 |
jednatel | Tomáš Langer |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2014 do 5.3.2015 |
Adresa | Hamerská 405, 19800 Praha 9 |
jednatel | ing. Alena Lachoutová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1996 do 3.10.2001 |
Adresa | Bavorovská 915/II, 38901 Vodňany |
jednatel | ing. Václav Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1996 do 3.10.2001 |
Adresa | Petržílova 3311, 14300 Praha 4 |
jednatel | PhDr. Dana Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1996 do 14.6.2001 |
Adresa | Na Nivách 914, 14100 Praha 4 |
IČO: | 25154044 |
---|---|
Firma: | TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Vodňany |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 1996 |
Sídlo: | Palackého 81, Vodňany 38901 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách |