TRIVIAL, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRIVIAL, s.r.o. (61054852) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fügnerovo náměstí 1807/2, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 1996 a je stále aktivní. TRIVIAL, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TRIVIAL, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRIVIAL, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43752 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61054852 | |
Jméno: | TRIVIAL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.3.1996 |
Zapsána dne: | 7.3.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fügnerovo náměstí 1807/2, Praha 12000, Česká republika | 11.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Fügnerovo náměstí 1807/2, Praha 12000, Česká republika | 24.9.2007 - 11.1.2019 |
Adresa: | Vratislavská 389/1, Praha 18100, Česká republika | 7.3.1996 - 24.9.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
reklamní činnost | 13.7.2000 |
průzkum trhu | 13.7.2000 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb ( vyjma činností uvedených v par. 3 a v příl. 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání.) | 7.3.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s vyjímkou zboží vyloučeného zák. č. 455/91 Sb. a jeho příl. ) | 7.3.1996 |
realitní kancelář | 7.3.1996 |
pronájem průmyslového zboží | 7.3.1996 |
pronájem motorových vozidel | 7.3.1996 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 7.3.1996 |
jednatel | Ing. Jan Kasanda |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2015 |
Adresa | U lisu 779/2, 17100 Praha |
jednatel | Ing. Josef Kounovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 3.8.2023 |
Adresa | krále Václava IV. 615/20, 14800 Praha |
jednatel | Ing. Jan Kasanda |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2007 do 29.8.2015 |
Adresa | U lisu 779/2, 17100 Praha |
jednatel | Ing. Josef Kounovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2007 do 24.2.2015 |
Adresa | Šibenička 736, 25164 Mnichovice |
jednatel | ing. Josef Kounovský |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1996 do 24.9.2007 |
Adresa | Španielova 1319/49, 16300 Praha |
jednatel | ing. Jan Kasanda |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1996 do 24.9.2007 |
Adresa | Vratislvská , Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 61054852 |
---|---|
Jméno: | TRIVIAL, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Fügnerovo náměstí 1807/2, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kasanda |
---|
IČO: | 61054852 |
---|---|
Firma: | TRIVIAL, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 3. 1996 |
Sídlo: | Fügnerovo náměstí 1807/2, Praha 12000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |