TRITON INVEST, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRITON INVEST, a.s. (25342363) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vejvanovského 453/3, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1997 a je stále aktivní. TRITON INVEST, a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TRITON INVEST, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRITON INVEST, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25342363 | |
Jméno: | TRITON INVEST, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.6.1997 |
Zapsána dne: | 23.6.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 | |
Počet členů správní rady: 3 | 10.7.2014 - 16.7.2015 | |
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnou hromadou dne 2.8.2000. | 28.8.2000 - 31.7.2014 | |
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 11.7.1997. | 10.10.1997 - 31.7.2014 | |
Jazykové mutace obchodního jména společnosti: - TRITON INVEST Join Stock Company - anglicky - TRITON INVEST Aktiengesellschaft - neměcky | 23.6.1997 | |
Základní jmění: 19,200.000 Kč, splaceno | 23.6.1997 - 31.7.2014 |
Základní kapitál | 19 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 192 | 27.5.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 192 | 10.7.2014 - 27.5.2021 |
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 192 | 23.6.1997 - 10.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vejvanovského 453/3, Kroměříž 76701, Česká republika | 30.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Přívrat 12, Brno 61600, Česká republika | 28.8.2000 - 12.8.2005 |
Adresa: | Kotlářská 53, Brno 60200, Česká republika | 10.10.1997 - 28.8.2000 |
Adresa: | Vážného 32, Brno 62100, Česká republika | 23.6.1997 - 10.10.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.9.2010 |
pronájem nemovitostí a nebytových prostor | 23.6.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 23.6.1997 - 20.8.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.6.1997 - 20.9.2010 |
předseda správní rady | Anna Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
statutární ředitel | Anna Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
předseda správní rady | Anna Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 do 9.7.2020 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen správní rady | Mgr. Karel Barot |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 do 9.7.2020 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen správní rady | Ing. Magda Bezděčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 9.7.2020 |
Adresa | tř. Odboje 870, 76502 Otrokovice |
Anna Barotová | |
Ve funkci | od 10.7.2014 do 9.7.2020 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen správní rady | Petra Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 do 16.7.2015 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
předseda představenstva | Anna Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 10.7.2014 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen představenstva | Petra Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 10.7.2014 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen představenstva | Mgr. Karel Barot |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2011 do 10.7.2014 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen představenstva | Karel Barot |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 3.9.2011 |
Adresa | Sadová 1514, 76901 Holešov |
člen představenstva | Karel Barot |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2007 do 20.8.2010 |
Adresa | Novosady 1566, 76901 Holešov |
člen představenstva | Petra Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2007 do 20.8.2010 |
Adresa | Novosady 1566, 76901 Holešov |
předsedkyně představenstva | Anna Barotová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 20.8.2010 |
Adresa | , Novosady 1566, 769 01 Holešov |
předsedkyně představenstva | Anna Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1999 do 17.12.2007 |
Adresa | , Novosady 1566, 769 01 Holešov |
členka představenstva | Martina Vaculíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1999 do 27.11.2007 |
Adresa | Havlíčkova 1389, Holešov |
člen představenstva | Jiří Kaňa |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2002 do 27.11.2007 |
Adresa | Masarykova 1373, 76901 Holešov |
členka představenstva | Magda Buličková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1997 do 16.9.2002 |
Adresa | Hanácká 336, Holešov |
členka představenstva | Anna Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1997 do 27.1.1999 |
Adresa | , Novosady 1566, 769 01 Holešov |
předseda představenstva | MVDr. Antonín Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1997 do 27.1.1999 |
Adresa | , Medlov 82, 768 32 Zborovice |
IČO (identifikační číslo): | 25342363 |
---|---|
Jméno: | TRITON INVEST, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vejvanovského 453/3, Kroměříž 76701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Anna Barotová |
---|
IČO: | 25342363 |
---|---|
Firma: | TRITON INVEST, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 1997 |
Sídlo: | Vejvanovského 453/3, Kroměříž 76701 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |