Trimag s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Trimag s.r.o. v likvidaci (29035856) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mezibranská 1579/4, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2010 Trimag s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Trimag s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Trimag s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 161704 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29035856 | |
Jméno: | Trimag s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.2.2010 |
Zapsána dne: | 9.2.2010 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1590/2023- 5 ze dne 8.11.2023, které nabylo právní moci dnem 13.12.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mezibranská 1579/4, Praha 11000, Česká republika | 9.2.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.2.2010 - 10.2.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.2.2010 |
Člen statutárního orgánu | Muoi Nguyen Dinh |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 |
Adresa | Hálkova 197/5, 61400 Brno |
jednatel | Karel Šůcha |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 8.3.2012 |
Adresa | Dělnická 172, 43401 Most |
jednatel | René Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 do 20.9.2011 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
jednatel | Aleš Frank |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2010 do 18.2.2010 |
Adresa | Machovcova 1278/19, 14700 Praha |
IČO: | 29035856 |
---|---|
Firma: | Trimag s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 2010 |
Sídlo: | Mezibranská 1579/4, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |