Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci (62025295) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Letohrad. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1994 Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 8. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 4456 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62025295 | |
Jméno: | Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 30.8.1994 |
Zapsána dne: | 30.8.1994 | |
Dle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích č. j. 54 Cm 90/2020-16 ze dne 7. 9. 2020 se obchodní společnost Trifid v. o. s. ing. Špatenková a spol., se sídlem Jankovice 118, 561 51 Letohrad, IČO 620 25 295, zrušuje s likvidací ke dni 15. 10. 2020. | 1.12.2020 | |
Dle oznámení soudního exekutora JUDr. Marcely Dvořáčkové, byla exekuce pod č.j. 0Nc 1208/2002-6 ze dne 10. ledna 2002 úspěšně provedena řízení ukončeno. | 10.2.2003 - 10.2.2003 | |
Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 10.ledna 2002 č.j. ONc 1208/2002-6,7 se nařizuje exekutce na majetek společnosti Trifid v.o.s. Ing. Špatenková a spol., identifikační číslo 620 25 295, Jankovice 118 - Letohrad, PSČ 561 51. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36. | 7.3.2002 - 10.2.2003 | |
Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlou- vou ze dne 1. 8. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 30.8.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Jankovice 118-Letohrad , Česká republika | 30.8.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Vedení účetnictví | 30.8.1994 - 29.11.2019 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.8.1994 - 29.11.2019 |
Poskytování software (prodej hotových programů nebo na zakázku) | 30.8.1994 - 29.11.2019 |
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky | 30.8.1994 - 29.11.2019 |
Člen statutárního orgánu | Věra Špatenková |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 |
Adresa | Trávník 1986, 56002 Česká Třebová |
Člen statutárního orgánu | Lubomír Šťovíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 |
Adresa | V Aleji 735, 56151 Letohrad |
Člen statutárního orgánu | Josef Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 do 4.4.2024 |
Adresa | 720, 28912 Hradištko |
Člen statutárního orgánu | Ing. Věra Špatenková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 28.3.2024 |
Adresa | , Trávník 1986-Česká Třebová |
Člen statutárního orgánu | Lubomír Šťovíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 28.3.2024 |
Adresa | , Jankovice 118-Letohrad |
Člen statutárního orgánu | Josef Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 28.3.2024 |
Adresa | Třebovská 447, 56203 Ústí nad Orlicí |
IČO: | 62025295 |
---|---|
Firma: | Trifid v.o.s. ing. Špatenková a spol. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Letohrad |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 4. 1994 |
Sídlo: | , Letohrad |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |