Tria Stav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tria Stav s.r.o. (25999745) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dr. Honsů 1666, 51101 Turnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 2003 Tria Stav s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Tria Stav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tria Stav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 12. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19217 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25999745 | |
Jméno: | Tria Stav s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.11.2003 |
Zapsána dne: | 12.11.2003 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Honsů 1666, Turnov 51101, Česká republika | 6.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Dr. Honsů 1666, Turnov 1 51101, Česká republika | 12.11.2003 - 6.1.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.1.2017 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 12.11.2003 |
Zprostředkování obchodu | 12.11.2003 - 6.1.2017 |
Jednatel | Petr Hoffmann |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Dr. Honsů 1666, 51101 Turnov |
Jednatel | Radek Groh |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2021 |
Adresa | 26, 50782 Pecka |
Jednatel | Radek Groh |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 do 6.10.2021 |
Adresa | 61, 50723 Bystřice |
Jednatel | Radek Groh |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2004 do 6.1.2017 |
Adresa | , Bystřice 61, Libáň, PSČ 507 23 |
Jednatel | Stanislav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2003 do 6.1.2017 |
Adresa | , Batín 26, Střevač, PSČ 507 22 |
Jednatel | Petr Hoffmann |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2003 do 6.1.2017 |
Adresa | Dr. Honsů 1666, 51101 Turnov |
Jednatel | Stanislav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2003 do 6.1.2017 |
Adresa | , Batín 26, Střevač, PSČ 507 22 |
Jednatel | Radek Groh |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2004 do 6.1.2017 |
Adresa | , Bystřice 61, Libáň, PSČ 507 23 |
IČO: | 25999745 |
---|---|
Firma: | Tria Stav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Turnov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 11. 2003 |
Sídlo: | Dr. Honsů 1666, Turnov 51101 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |