TŘI, z.ú. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TŘI, z.ú. (18623433) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Sokolská 584, 25722 Čerčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 2013 a je stále aktivní. TŘI, z.ú. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TŘI, z.ú. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TŘI, z.ú. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 11. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | O 1234 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18623433 | |
Jméno: | TŘI, o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 18.11.2013 16.4.2020 |
Zapsána dne: | 18.11.2013 | |
Právnická osoba změnila právní formu a to z právní formy obecně prospěšná společnost na právní formu ústav rozhodnutím správní rady obecně prospěšné společnosti o přeměně dne 30.3.2020 | 16.4.2020 |
Základní kapitál | 8 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 584, Čerčany 25722, Česká republika | 18.11.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.4.2020 |
Hostinská činnost | 16.4.2020 |
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 16.4.2020 |
Masérské, rekondiční a regenerační služby | 16.4.2020 |
Pedikúra | 16.4.2020 |
Sociální služby a)Odlehčovací služby b)Centrum denních služeb c)Odborné sociální poradenství včetně půjčování kompenzačních pomůcek | 18.11.2013 - 16.4.2020 |
Zdravotní služby a)Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta -Návštěvní služby -Domácí péče – paliativní péče b)Ambulantní péče: -Paliativní medicína -Algeziologie -Klinický psycholog c)Lůžková péče -Dlouhodobá lůžková péče (hospicová a paliativní) | 18.11.2013 - 16.4.2020 |
Duchovní a pastorační péče | 18.11.2013 - 16.4.2020 |
Ostatní služby a)Služby asistenčního auta b)Zajišťování osvěty a zvyšování informovanosti široké veřejnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb c)Vzdělávání v oblasti paliativní péče d)Publikační činnost e)Pořádání komunitních akcí | 18.11.2013 - 16.4.2020 |
ředitel | PharmDr. Monika Horníková MHA. |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 |
Adresa | Pod Valem I. 718, 25243 Průhonice |
Člen statutárního orgánu | PharmDr. Monika Horníková MHA |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2017 do 16.4.2020 |
Adresa | Pod Valem I. 718, 25243 Průhonice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Blanka Bejdáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 6.5.2017 |
Adresa | 76, 25728 Chotýšany |
Člen statutárního orgánu | Jiří Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 17.3.2017 |
Adresa | Olštýnská 607/1, 18100 Praha |
Člen statutárního orgánu | Jiří Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2013 do 29.5.2014 |
Adresa | Česká 863/4, 79201 Bruntál |
IČO (identifikační číslo): | 18623433 |
---|---|
Jméno: | TŘI, z.ú. |
Právní forma podnikání: | Ústav |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Sokolská 584, Čerčany 25722 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2012 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | PharmDr. Monika Horníková MHA. |
---|
IČO: | 18623433 |
---|---|
Firma: | TŘI, z.ú. |
Právní forma: | Ústav |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Čerčany |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 1. 1992 |
Sídlo: | Sokolská 584, Čerčany 25722 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní pozemní osobní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |
Ostatní pobytové služby sociální péče |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |