TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci (46886150) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Prokopova 166/26, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1992 TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2868 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46886150 | |
Jméno: | TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.1992 |
Zapsána dne: | 1.12.1992 | |
Vstup společnosti do likvidace k datu 01. 10. 2023 na základě rozhodnutí jediného společníka v rámci působnoti valné hromady ze dne 04. 09. 2023, č.j. NZ171/2023, sepsaného Mgr. Zdeňkou Pláničkovou, notářkou se sídlem v Plzni | 1.10.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 12.8.2014 - 8.12.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.8.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.1992 - 20.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Prokopova 166/26, Plzeň 30100, Česká republika | 12.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Prokopova 166/26, Plzeň 30100, Česká republika | 25.6.2004 - 12.8.2014 |
Adresa: | Rooseveltova 8/5, Plzeň 30100, Česká republika | 20.8.2003 - 25.6.2004 |
Adresa: | Smrková 1015/23, Plzeň 31200, Česká republika | 30.5.2000 - 20.8.2003 |
Adresa: | Doudlevecká 380/28, Plzeň 30100, Česká republika | 27.9.1995 - 30.5.2000 |
Adresa: | náměstí Republiky 5/4, Plzeň 30100, Česká republika | 1.12.1992 - 27.9.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory podnikání a/ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, b/ výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů c/zprostředkování obchodu a služeb d/ velkoobchod a maloobchod e/ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků f/ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení g/ překladatelská a tlumočnická činnost. | 8.12.2021 - 9.5.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.8.2014 - 8.12.2021 |
reklamní činnost a marketing | 30.12.2003 - 12.8.2014 |
vydavatelská a nakladatelská činnost | 30.12.2003 - 12.8.2014 |
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů | 30.12.2003 - 12.8.2014 |
agenturní činnost v oblasti kultury a umění | 30.12.2003 - 12.8.2014 |
lakýrnické a natěračské práce | 1.12.1992 - 30.5.2000 |
zprostředkování obchodu a služeb | 1.12.1992 - 12.8.2014 |
jednatel | Martin Pech |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 |
Adresa | 83, 33204 Milínov |
jednatel | Kateřina Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 8.12.2021 |
Adresa | Oblouková 2463/5, 32100 Plzeň |
jednatel | Kateřina Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 12.8.2014 |
Adresa | Oblouková 2463/5, 32100 Plzeň |
jednatel | Kateřina Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | Oblouková 2463/5, 32100 Plzeň |
jednatel | Kateřina Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.11.2013 |
Adresa | 83, 33204 Milínov |
Jednatel | Martin Pech |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2006 do 19.11.2010 |
Adresa | 83, 33204 Milínov |
Jednatel | Kateřina Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2004 do 23.3.2006 |
Adresa | 83, 33204 Milínov |
jednatel | Mgr. Stanislav Veselka |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2003 do 25.6.2004 |
Adresa | Jiráskovo náměstí 818/6, 32600 Plzeň |
jednatel | Alois Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1995 do 20.8.2003 |
Adresa | Kyjevská 1189/88, 32600 Plzeň |
Člen statutárního orgánu | Statutárním Orgánem Je Jeden Jednatel, Při Založení Společnosti Je Její Jednatelem: |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1992 do 20.8.2003 |
Adresa | , . |
jednatel | Alois Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1992 do 27.9.1995 |
Adresa | 83, 33204 Nezvěstice |
IČO: | 46886150 |
---|---|
Firma: | TRI-CONT TRADE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 1992 |
Sídlo: | Prokopova 166/26, Plzeň 30100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti reklamních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |