TRESTLES, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRESTLES, a.s. (06673465) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1168, 73571 Dětmarovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 2017 a je stále aktivní. TRESTLES, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TRESTLES, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRESTLES, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 12. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 11262 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06673465 | |
Jméno: | NEW TRESTLES, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.12.2017 |
Zapsána dne: | 15.12.2017 | |
V důsledku vnitrostátní fúze se změnou právní formy nástupnické společnosti mezi obchodní společností NEW TRESTLES, s.r.o., jako Nástupnickou společností, a obchodní společností TRESTLES, a.s., jako Zanikající společností, a obchodní společností TRESTLE S servis, s.r.o., jako Zanikající společností, dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením se změnou právní formy nástupnické společnosti ze dne 9.9.2020, přešlo na obchodní společnost NEW TRESTLES, s.r.o., jako Nástupnickou společnost, která současně změni la svoji právní formu na akciovou společnosti, jmění obchodní společnosti TRESTLES, a.s., se sídlem č.p. 1168, 735 71 Dětmarovice, identifikační číslo 619 74 901, jako Zanikající společnosti, a jmění obchodní společnosti TRESTLES servis, s.r.o., se sídl em 28. října 3390/11a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 258 53 074, jako Zanikající společnosti. | 1.11.2020 |
Základní kapitál | 45 390 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.11.2020 | |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.2017 - 1.11.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 290 | 1.11.2020 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 162 | 1.11.2020 |
Kmenové akcie na jméno | 95 000 Kč | 2 | 1.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1168, Dětmarovice 73571, Česká republika | 1.11.2020 |
---|---|---|
Adresa: | 28. října 3390/111a, Ostrava 70200, Česká republika | 2.4.2020 - 1.11.2020 |
Adresa: | Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 70200, Česká republika | 15.12.2017 - 2.4.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s tím, že předmět podnikání společnosti je vymezen těmito obory činnosti: -Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, -Výroba plastových a pryžových výrobků, -Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin, -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -Výroba strojů a zařízení, -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -Zprostředkování obchodu a služeb, -Velkoobchod a maloobchod, -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -Pronájem a půjčování věcí movitých, -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -Testování, měření, analýzy a kontroly, -Poskytování technických služeb. | 13.1.2022 |
hostinská činnost | 1.11.2020 - 6.4.2021 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1.11.2020 - 6.4.2021 |
provozování solárií | 1.11.2020 - 6.4.2021 |
provádění staveb, jejich a odstraňování | 1.11.2020 - 6.4.2021 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1.11.2020 - 6.4.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.12.2017 - 13.1.2022 |
předseda představenstva | Ing. Václav Planka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Hraničky 1087/6, 72525 Ostrava |
člen představenstva | Pavel Nowak |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2022 |
Adresa | Borovského 342/90, 73401 Karviná |
člen představenstva | Ing. Martin Sněhota |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | 167, 74719 Závada |
člen představenstva | Ing. Milan Maršo |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 do 14.6.2023 |
Adresa | Nedbalova 2295/13, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Václav Planka |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 do 29.6.2022 |
Adresa | Hraničky 1087/6, 72525 Ostrava |
člen představenstva | Pavel Krištofík |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2022 do 29.6.2022 |
Adresa | Tovární 424, 73552 Bohumín |
předseda představenstva | Ing. Jiří Koukola |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2021 do 23.2.2022 |
Adresa | 196, 74763 Hrabyně |
člen představenstva | Ing. Tomáš Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2021 do 23.2.2022 |
Adresa | Evžena Rošického 1073/4, 72100 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Jan Sternadel MBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2021 do 13.1.2022 |
Adresa | U Jiřinky 453, 73553 Dolní Lutyně |
předseda představenstva | Mgr. Pavel Drobil |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2020 do 1.4.2021 |
Adresa | Občanská 1103/25, 71000 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jaroslav Čánek |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2020 do 1.4.2021 |
Adresa | Lesní 626/28, 73542 Těrlicko |
jednatel | Mgr. Pavel Drobil |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2017 do 1.11.2020 |
Adresa | Občanská 1103/25, 71000 Ostrava |
jednatel | Jaroslav Čánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2017 do 1.11.2020 |
Adresa | Lesní 626/28, 73542 Těrlicko |
IČO (identifikační číslo): | 06673465 |
---|---|
Jméno: | TRESTLES, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 1168, Dětmarovice 73571 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Pavel Drobil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Čánek |
IČO: | 06673465 |
---|---|
Firma: | TRESTLES, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Dětmarovice |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 12. 2017 |
Sídlo: | 1168, Dětmarovice 73571 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba papíru a výrobků z papíru |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |