Tremco CPG s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tremco CPG s.r.o. (15890813) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slezská 2526/113, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 1991 a je stále aktivní. Tremco CPG s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Tremco CPG s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tremco CPG s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1682 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15890813 | |
Jméno: | Fastherm, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.1991 |
Zapsána dne: | 28.3.1991 | |
Na základě přeměny uskutečněné podle právních předpisů Spolkové republiky Německo se jediným společníkem společnosti stala společnost tremco illbruck Group GmbH, registrační číslo: HRB 74090, jako právní nástupce společnosti RPM Germany GmbH, registrační číslo: HRB 56969 (zápis přeměny do příslušného obchodního rejstříku ve Spolkové republice Německo proveden ke dni 2. února 2017), která se stala právním nástupcem společnosti Tremco illbruck Group GmbH, registrační číslo: HRB 49216 (zápis přeměny do přísl ušného obchodního rejstříku ve Spolkové republice Německo proveden ke dni 19. ledna 2017). | 20.6.2017 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 23.2.1991 | 28.3.1991 |
Základní kapitál | 1 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.1999 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.1993 - 23.8.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.1991 - 18.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 2526/113, Praha 13000, Česká republika | 9.1.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Úvalská 737/34, Praha 10 10000, Česká republika | 9.12.2002 - 9.1.2013 |
Adresa: | Třebohostická 3165/5a, Praha 10 , Česká republika | 31.8.2000 - 9.12.2002 |
Adresa: | Třebohostická 5a, Praha 10 , Česká republika | 23.8.1999 - 31.8.2000 |
Adresa: | Velehradská 4, Praha 3 13000, Česká republika | 28.3.1991 - 23.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 7.11.2014 |
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 7.11.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.11.2014 |
leasing nemovitých věcí | 31.8.2000 - 7.11.2014 |
leasing movitých věcí (dopravní prostředky, stroje a zařízení pro průmysl) | 31.8.2000 - 7.11.2014 |
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující | 31.8.2000 - 7.11.2014 |
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karciogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 31.8.2000 - 7.11.2014 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 23.8.1999 - 7.11.2014 |
stavitel | 18.8.1993 - 23.8.1999 |
poradenská činnost v oblasti stavebnictví | 18.8.1993 - 7.11.2014 |
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví | 18.8.1993 - 7.11.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.8.1993 - 7.11.2014 |
obchodní, poradenská a realizační činnost v oblasti fyzi- kální analýzy staveb, expoert a import zboží všeho druhu | 28.3.1991 - 18.8.1993 |
Jednatel | Daniel Matthew Johnson |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 |
Adresa | 1 Vicarage Close , Formby, Merseyside |
jednatel | Barbara Radziwon |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2021 |
Adresa | Grzebienie 9 , Dąbrowa Białostocka |
Jednatel | Daniel Matthew Johnson |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2018 do 15.2.2022 |
Adresa | 29 Holmwood Drive , Formby, Merseyside |
jednatel | Jonathan Hartmann |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2019 do 1.4.2021 |
Adresa | Rue Edouard Schure 15 , 67100 Strasbourg |
Jednatel | Reiner Hans Eisenhut |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2018 do 28.2.2019 |
Adresa | Kapellenstr. 24 , 53773 Hennef |
jednatel | Stefan Weyer |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2017 do 31.8.2018 |
Adresa | Weierbachstraße 29 , 42499 Hückeswagen |
jednatel | Bernd Jürgen Altena |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2012 do 31.8.2018 |
Adresa | Ober Buschwef 16, 50999 Kolín nad Rýnem |
jednatel | Stefan Weyer |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2017 do 31.8.2018 |
Adresa | Weierbachstraße 29 , 42499 Hückeswagen |
jednatel | Bernd Jürgen Altena |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2012 do 31.8.2018 |
Adresa | Ober Buschwef 16, 50999 Kolín nad Rýnem |
jednatel | Matthias Wagner |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2012 do 29.11.2017 |
Adresa | Am Schiefers Grund 102, 40764 Langenfeld |
jednatel | Matthias Wagner |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2012 do 29.11.2017 |
Adresa | Am Schiefers Grund 102, 40764 Langenfeld |
Jednatel | Miroslav Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 15.8.2012 |
Adresa | K Dálnici 1071/75, Praha 10 |
jednatel | Radim Koštial |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2011 do 15.8.2012 |
Adresa | Domanovická 1740, 19016 Praha 9 |
jednatel | Radim Koštial |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2005 do 8.2.2011 |
Adresa | Sázavská 721/17, Praha 2 |
jednatel | Radim Košťál |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 17.5.2005 |
Adresa | Sázavská 721/17, Praha 2 |
Jednatel | Radim Koštial |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.1999 do 18.3.2004 |
Adresa | Libčická 288/3, Praha 8 |
jednatel | Ing.Jiří Broukal,Nar.15.4.1962 |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 29.5.2002 |
Adresa | Cukrovarnická 13, Praha 6 |
jednatel | Ing. Leopold Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1999 do 29.5.2002 |
Adresa | U Vodárny 4, Praha 3 |
jednatel | Ing. Ivan Baláš |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1999 do 29.5.2002 |
Adresa | 158, Vonoklasy |
jednatel | Ing.Leopold Bareš,Nar.30.11.1961 |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 18.10.1999 |
Adresa | Lucemburská 16, Praha 3 |
jednatel | Ing.Ivan Baláš,Nar.24.10.1961 |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 18.10.1999 |
Adresa | Zloninská 11, Praha 8 |
Ing. Jiří Broukal | |
Ve funkci | od 28.3.1991 do 18.8.1993 |
Adresa | Cukrovarnická 13, 16000 Praha 6 |
Ing. Leopold Bareš | |
Ve funkci | od 28.3.1991 do 18.8.1993 |
Adresa | Lucemburská 16, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 15890813 |
---|---|
Jméno: | Tremco CPG s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 1991 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Slezská 2526/113, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 1. 5. 2004 |
IČO: | 15890813 |
---|---|
Firma: | Tremco CPG s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 2. 1991 |
Sídlo: | Slezská 2526/113, Praha 13000 |
---|
Výroba jiných základních anorganických chemických látek |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání |