Trelleborg Zvěřínek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Trelleborg Zvěřínek s.r.o. (27217035) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Zvěřínek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2005 a je stále aktivní. Trelleborg Zvěřínek s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Trelleborg Zvěřínek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Trelleborg Zvěřínek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 105189 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27217035 | |
Jméno: | Gutteling s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.2.2005 |
Zapsána dne: | 10.2.2005 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.8.2014 - 3.12.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.2.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nymburská 53, Zvěřínek 28913, Česká republika | 25.5.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2008 |
velkoobchod | 10.2.2005 - 31.5.2021 |
jednatel | Filip Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2018 |
Adresa | 200, 28913 Písty |
jednatel | Hendrik Willem Hagenberg |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Oldambtstraat 19 , Amsterdam |
jednatel | Philippe Richard |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2022 |
Adresa | Rue Vauban 10 , 69006 Lyon |
jednatel | Philippe Cotte |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 do 23.9.2022 |
Adresa | Allée des Ecureuils 3 , 63100 Clermont-Ferrand |
jednatel | Sander Tjeerd Verweij |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 27.4.2021 |
Adresa | Korte Scheidingsweg 14, PSČ 3312 JN , Dordrecht |
jednatel | Petrus Wilhelmus Gutteling |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 27.4.2021 |
Adresa | , Kreeksehaven 59 A, 3077AG Rotterdam |
jednatel | Filip Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 16.4.2018 |
Adresa | , Písty 133, pošta Zvěřínek, PSČ 289 13 |
jednatel | Levina Drieka Buijs-Van Dam |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 10.5.2012 |
Adresa | , Fagotstraat 2, 3208DE Spijkenisse |
jednatel | Petrus Wilhelmus Gutteling |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 10.2.2005 |
Adresa | , Kreeksehaven 59 A, 30777AG Rotterdam |
IČO (identifikační číslo): | 27217035 |
---|---|
Jméno: | Trelleborg Zvěřínek s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 2. 2005 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Filip Dobrovolný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sander Tjered Verweij |
Člen statutárního orgánu: | Petrus Wilhelmus Gutteling |
IČO: | 27217035 |
---|---|
Firma: | Trelleborg Zvěřínek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Zvěřínek |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 2. 2005 |
Sídlo: | , Zvěřínek |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Nespecializovaný velkoobchod |