Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ (25095901) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Na šubě 130/7, 18400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 1996 Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 19362 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25095901 | |
Jméno: | Trefa Building v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 18.12.1996 |
Zapsána dne: | 18.12.1996 | |
Rozhodnutím společníků ze dne 10.8. 2004 se společnost zrušuje s likvidací. | 14.12.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na šubě 130/7, Praha 18400, Česká republika | 30.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Šubě 130, Praha 8 , Česká republika | 18.12.1996 - 30.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.12.1996 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 18.12.1996 |
Pavel Svoboda | |
Ve funkci | od 30.11.2015 |
Adresa | V humenci 238/22, 19800 Praha |
Jan Ševčík | |
Ve funkci | od 30.11.2015 |
Adresa | 136, 54221 Pec pod Sněžkou |
Ing. Milan Diviš | |
Ve funkci | od 30.11.2015 |
Adresa | V humenci 237/20, 19800 Praha |
Jan Ševčík | |
Ve funkci | od 18.12.1996 do 30.11.2015 |
Adresa | Na Šubě 130, Praha 8 |
Ing. Milan Diviš | |
Ve funkci | od 18.12.1996 do 30.11.2015 |
Adresa | Třebízského 905, Vlašim |
Pavel Svoboda | |
Ve funkci | od 18.12.1996 do 30.11.2015 |
Adresa | V humenci 238/22, Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 25095901 |
---|---|
Jméno: | Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 1996 |
Sídlo: | Na šubě 130/7, Praha 18400 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Diviš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Svoboda |
IČO: | 25095901 |
---|---|
Firma: | Trefa Building v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Chabry |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 1996 |
Sídlo: | Na šubě 130/7, Praha 18400 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |