TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci (25082001) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na okraji 335/42, 16200 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1996 TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 47703 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25082001 | |
Jméno: | TRANZIT 96, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.10.1996 |
Zapsána dne: | 10.10.1996 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 221/2024-5 ze dne 21.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 18.4.2024. | 9.5.2024 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na okraji 335/42, Praha 16200, Česká republika | 31.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Na okraji 335/42, Praha 16200, Česká republika | 10.10.1996 - 31.3.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla. | 10.10.1996 - 12.4.2018 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/91 Sb.). | 10.10.1996 - 12.4.2018 |
Ekonomicko-organizační poradenství. | 10.10.1996 - 12.4.2018 |
Jednatel | Jarmila Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 |
Adresa | Pod vsí 256, 14900 Praha |
Jednatel | Ing. Michal Kyncl |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2014 |
Adresa | Španielova 1260/55, 16300 Praha |
Jednatel | Jarmila Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1996 do 31.3.2017 |
Adresa | Havlíčkova 148, 43902 Cítoliby |
Jednatel | Ing. Michal Kyncl |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1996 do 14.2.2014 |
Adresa | Španielova 1260/55, 16300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25082001 |
---|---|
Jméno: | TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 10. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Jarmila Žáková |
---|
IČO: | 25082001 |
---|---|
Firma: | TRANZIT 96, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 10. 1996 |
Sídlo: | Na okraji 335/42, Praha 16200 |
---|
Činnosti související s pozemní dopravou |