Transwi s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Transwi s.r.o. (03908402) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 82, 25208 Slapy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2015 a je stále aktivní. Transwi s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Transwi s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Transwi s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 239844 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03908402 | |
Jméno: | Transwi s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.3.2015 |
Zapsána dne: | 19.3.2015 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 82, Slapy 25208, Česká republika | 19.3.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. | 19.3.2015 |
jednatel | Johannes, Leopold Winkler |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2024 |
Adresa | Gebrueder GrimmStr.37a , Straubing |
jednatel | Milan Bubák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2021 do 11.7.2024 |
Adresa | Kafkova 1462/57, 16000 Praha |
jednatel | Johannes Leopold Winkler |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2015 do 30.6.2021 |
Adresa | Gebrüder-Grimm-Strasse 37A , Straubing |
IČO (identifikační číslo): | 03908402 |
---|---|
Jméno: | Transwi s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 3. 2015 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 82, Slapy 25208 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Johannes Leopold Winkler |
---|
IČO: | 03908402 |
---|---|
Firma: | Transwi s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Slapy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 3. 2015 |
Sídlo: | 82, Slapy 25208 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |