Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. v likvidaci (26969475) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dobrovského 1402/2, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2005 Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48923 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26969475 | |
Jméno: | Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.2005 |
Zapsána dne: | 1.7.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.4.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dobrovského 1402/2, Děčín 40502, Česká republika | 10.5.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Roubalova 383/13, Brno 60200, Česká republika | 1.7.2005 - 10.5.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování zaměstnání | 1.7.2005 |
jednatel | Kees Wagenaar |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2006 |
Adresa | , Rotterdam, Statenlaan 19, 3051 HJ |
jednatel | Alexandra Anna Catharina Marquérite Van Beek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2005 do 10.5.2006 |
Adresa | Stille Mare , 2312 DH Leiden |
IČO: | 26969475 |
---|---|
Firma: | Transport & Offshore Services Czech Republic s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 7. 2005 |
Sídlo: | Dobrovského 1402/2, Děčín 40502 |
---|
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání |