TRANS-COM SERVICE, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRANS-COM SERVICE, s.r.o. v likvidaci (25092570) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 1279/18, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 1996 TRANS-COM SERVICE, s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TRANS-COM SERVICE, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRANS-COM SERVICE, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 12. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44121 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25092570 | |
Jméno: | TRANS-COM SERVICE, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.12.1996 |
Zapsána dne: | 9.12.1996 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 604/520522-3 ze dne 28.2.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 26.3.2022. | 8.4.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.12.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 1279/18, Praha 10200, Česká republika | 30.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 18/1279, Praha 10 10200, Česká republika | 6.2.2002 - 30.11.2015 |
Adresa: | Nad Kelerkou 33/8, Praha 9 , Česká republika | 9.12.1996 - 6.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu | 15.7.2002 |
zasilatelství | 15.7.2002 |
činnost technických poradců v oblasti dopravy | 15.7.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.12.1996 |
Jednatel | Marta Lávičková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1997 do 31.10.2007 |
Adresa | U štěpu 14, Praha 10 |
Jednatel | JUDr. Ivan Nejedlo |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1996 do 13.10.1997 |
Adresa | Kozí 5, Praha 1 |
IČO: | 25092570 |
---|---|
Firma: | TRANS-COM SERVICE, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 12. 1996 |
Sídlo: | Pražská 1279/18, Praha 10200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |