TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci (48037915) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1992 a je stále aktivní. TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15295 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48037915 | |
Jméno: | TRAIAN, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.1992 |
Zapsána dne: | 1.12.1992 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 502/2024- 4 ze dne 12.2.2024, které nabylo právní moci dnem 9.3.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 26.3.2024 | |
TRAIAN, G.m.b.H. - v německém jazyce TRAIAN, Co. Ltd. - v anglickém jazyce TRAIAN, obsčestvo s ogranič. otvetstvennosť -v ruském jazyce | 1.12.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 21. 10. 1992 | 1.12.1992 |
Základní kapitál | 1 020 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budějovická 1387/7, Praha 14000, Česká republika | 29.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Budějovická 1387/7, Praha 14000, Česká republika | 1.12.1992 - 29.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - organizace vzdělávacích a jazykových kurzů, - realitní kancelář | 1.12.1992 |
Jednatel | Pavel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
Jednatel | Pavel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1995 do 29.9.2016 |
Adresa | Merhautova 1023/154, 61300 Brno |
Jednatel | Jaroslav Skokan |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1994 do 29.9.1995 |
Adresa | Husova 738 , Benešov u Prahy |
Jednatel | Igor. Olegovič Averianov |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.1994 do 29.9.1995 |
Adresa | Na klášterním 1898/6, 16200 Praha |
Jednatel | Jaroslav Zíta |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1994 do 29.9.1995 |
Adresa | Na Březince 1370/21, 15000 Praha |
Jednatel | ing. Vladimír Skokan |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1994 do 29.9.1995 |
Adresa | Dejvická 298/11, 16000 Praha |
jednatel | Ján Sovjak |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1992 do 1.3.1994 |
Adresa | Jeřábkova 1461/12, 14900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 48037915 |
---|---|
Jméno: | TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Budějovická 1387/7, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 14. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Svoboda |
---|
IČO: | 48037915 |
---|---|
Firma: | TRAIAN, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 1992 |
Sídlo: | Budějovická 1387/7, Praha 14000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní vzdělávání j. n. |