TPE správní, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TPE správní, s.r.o. (25251856) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad Jatkami 3562, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 1996 TPE správní, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TPE správní, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TPE správní, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 290626 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25251856 | |
Jméno: | TPE správní, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.6.1996 |
Zapsána dne: | 3.6.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 22.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 22.4.2014 - 15.12.2017 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena zakladatelskou listinou formou notářského zápisu ze dne 21.5.1996 a dodatkem ze dne 30.5.1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 3.6.1996 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.11.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.6.1996 - 28.11.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Jatkami 3562, Mělník 27601, Česká republika | 15.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Lesní 331, Opatovice nad Labem 53345, Česká republika | 1.12.2016 - 15.12.2017 |
Adresa: | 331, Čeperka 53345, Česká republika | 3.6.1996 - 10.12.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních, s pronájmem souvisejících služeb | 3.6.1996 |
jednatel | Frank Werner Schmitt |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2018 |
Adresa | Imolastraße 20 , 69469 Weinheim |
jednatel | Ulrich Kerber |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2018 |
Adresa | Angerweg 2B , 83071 Stephanskirchen |
jednatel | Gerhard Freiwald |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2012 do 20.5.2022 |
Adresa | Ulmenweg 3, 69502 Hemsbach |
jednatel | Sascha Schäfer |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2009 do 20.5.2022 |
Adresa | Bergstr. 13, 69181 Leimen |
jednatel | Michael Rüdiger Gerd Link |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2014 do 19.3.2018 |
Adresa | Flachsbachweg 17 , Darmstadt |
jednatel | Michal Peklo |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 19.3.2018 |
Adresa | Dlouhá 519, 28161 Kouřim |
jednatel | Michael Rüdiger Gerd Link |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2014 do 19.3.2018 |
Adresa | Flachsbachweg 17 , Darmstadt |
jednatel | Michal Peklo |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 19.3.2018 |
Adresa | Dlouhá 519, 28161 Kouřim |
jednatel | Michal Peklo |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 15.1.2016 |
Adresa | Československé armády 522, 28161 Kouřim |
jednatel | Michal Peklo |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2009 do 14.8.2014 |
Adresa | Československé armády 522, 28161 Kouřim |
jednatel | Georg Stawowy |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2012 do 22.4.2014 |
Adresa | Heiliggeiststraße 7/1, 69117 Heidelberg |
jednatel | Georg Stawowy |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2012 do 22.4.2014 |
Adresa | Heiliggeiststraße 7/1, 69117 Heidelberg |
jednatel | Dr. Dieter Schäfer |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2007 do 4.7.2012 |
Adresa | Konrad-Adenauer-Strasse 56, 64625 Bensheim |
jednatel | Martin Maria Obermüller |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2009 do 5.3.2012 |
Adresa | Mühlstr. 23, 65396 Walluf |
Jednatel | Ing. Jan Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2002 do 18.9.2009 |
Adresa | 91, Sendražice |
jednatel | Dr. Arman Barmani |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2005 do 11.1.2007 |
Adresa | , Edelweißstr. 1, D-69469 Weinheim |
Jednatel | Bruno Conrath |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2004 do 28.5.2005 |
Adresa | , Fichtestr. 11, 646 53 Lorsch |
Jednatel | Dieter Anton Becker |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2002 do 26.1.2004 |
Adresa | , Danziger Str. 27, 69518 Abtsteinach |
Jednatel | Ing. Jan Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1996 do 6.6.2002 |
Adresa | Smetanovo nábř. 1185, 50002 Hradec Králové |
Jednatel | Dr. Hermann Rapp |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1999 do 11.4.2002 |
Adresa | Hrubínova 1452, Hradec Králové |
Jednatel | Dipl.-Ing. Dieter Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1996 do 19.10.1999 |
Adresa | 548, 50343 Černilov |
IČO: | 25251856 |
---|---|
Firma: | TPE správní, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 6. 1996 |
Sídlo: | Nad Jatkami 3562, Mělník 27601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |