Touzimsky Reality, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Touzimsky Reality, s.r.o. (11815817) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Florenci 2139/2, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 9. 2021 Touzimsky Reality, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Touzimsky Reality, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Touzimsky Reality, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 9. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 354890 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11815817 | |
Jméno: | Touzimsky Reality, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.9.2021 |
Zapsána dne: | 6.9.2021 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.9.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 2139/2, Praha 11000, Česká republika | 3.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Purkyňova 2121/3, Praha 11000, Česká republika | 6.9.2021 - 3.7.2024 |
jednatel | Jan Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Terronská 1095/22, 16000 Praha |
jednatel | Lucie Toužimská |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Terronská 1095/22, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Irena Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2021 do 12.6.2024 |
Adresa | Dvorecká 788/26, 14700 Praha |
jednatel | Jan Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2021 do 5.8.2022 |
Adresa | Úvoz 229/3, 11800 Praha |
IČO: | 11815817 |
---|---|
Firma: | Touzimsky Reality, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 9. 2021 |
Sídlo: | Na Florenci 2139/2, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |