Touškovský blázni z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Touškovský blázni z.s. (17115116) je Spolek. Sídlí na adrese 141, 33301 Ves Touškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 2022 Touškovský blázni z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Touškovský blázni z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Touškovský blázni z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 24. 5. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10097 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17115116 | |
Jméno: | Touškovský blázni z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 24.5.2022 |
Zapsána dne: | 24.5.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 141, Ves Touškov 33301, Česká republika | 24.5.2022 |
---|
Kulturní referent | Karel Neubauer |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | 141, 33301 Ves Touškov |
Předseda | Stanislav Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 38, 33301 Ves Touškov |
Sportovní refernt | Martina Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 38, 33301 Ves Touškov |
Pokladník | Lenka Neubauerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 141, 33301 Ves Touškov |
Jednatel | Roman Veith |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 86, 33301 Ves Touškov |
Kronikář | Lenka Flídrová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 86, 33301 Ves Touškov |
Kulturní referent | Karel Neubauer |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 do 25.10.2023 |
Adresa | 28, 33301 Ves Touškov |
Jednatel | Roman Veith |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 do 31.8.2022 |
Adresa | Úzká 143, 33301 Stod |
Kronikář | Lenka Flídrová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 do 31.8.2022 |
Adresa | náměstí 5. května 32, 34562 Holýšov |
IČO: | 17115116 |
---|---|
Firma: | Touškovský blázni z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Ves Touškov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 5. 2022 |
Sídlo: | 141, Ves Touškov 33301 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |