TOT Plus s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOT Plus s.r.o. v likvidaci (25669311) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 1998 TOT Plus s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o TOT Plus s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOT Plus s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59708 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25669311 | |
Jméno: | TOT Plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.5.1998 |
Zapsána dne: | 25.5.1998 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1268/2022-6 ze dne 23. 1. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22. 2. 2023. | 10.3.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Slapy 67 25208, Česká republika | 25.5.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.5.2011 |
Průzkum trhu. | 25.5.1998 - 10.5.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží uvedeného v príloze 1-3 zák. č.455/91 Sb. v platném znění) | 25.5.1998 - 10.5.2011 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. | 25.5.1998 - 10.5.2011 |
Jednatel | Alexandre Petcheptsov |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.1998 |
Adresa | , Ratenice 163, okr.Kolín PSČ 280 00 |
IČO: | 25669311 |
---|---|
Firma: | TOT Plus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Slapy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 5. 1998 |
Sídlo: | , |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Průzkum trhu a veřejného mínění |