Tostav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tostav s.r.o. (28859332) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 8, 58401 Ledeč nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2012 a je stále aktivní. Tostav s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Tostav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tostav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 12. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31611 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28859332 | |
Jméno: | Tost s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.12.2012 |
Zapsána dne: | 13.12.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 12.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 408, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 13.12.2012 - 12.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 13.12.2012 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.12.2012 |
jednatel | Ladislav Zach |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2018 |
Adresa | 49, 58291 Vlkanov |
jednatel | František Vavřička |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 |
Adresa | náměstí Trčků z Lípy 1070, 58291 Světlá nad Sázavou |
jednatel | František Vavřička |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 6.1.2021 |
Adresa | Haškova 1027, 58291 Světlá nad Sázavou |
jednatel | Ladislav Zach |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2012 do 22.6.2018 |
Adresa | Poznaňská 442/19, 18100 Praha |
jednatel | František Vavřička |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2012 do 12.11.2015 |
Adresa | Na Bradle 962, 58291 Světlá nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 28859332 |
---|---|
Jméno: | Tostav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 2012 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 8, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | František Vavřička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Zach |
IČO: | 28859332 |
---|---|
Firma: | Tostav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Ledeč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 12. 2012 |
Sídlo: | 8, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |