TORI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TORI s.r.o. (48114847) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bellušova 1856/28, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1993 a je stále aktivní. TORI s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o TORI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TORI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16657 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48114847 | |
Jméno: | TORI s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.1993 |
Zapsána dne: | 19.1.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.7.2014 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 8.12.1992 | 19.1.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bellušova 1856/28, Praha 5 15500, Česká republika | 23.6.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Zázvorkova 2003, Praha 5 15000, Česká republika | 19.1.1993 - 23.6.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání výstav, veletrhů,přehlídek a obdobných akcí | 23.6.2001 |
realitní činnost | 23.6.2001 |
zprostředkování obchodu | 23.6.2001 |
specializovaný maloobchod | 23.6.2001 |
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží | 19.1.1993 - 23.6.2001 |
-zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 19.1.1993 - 23.6.2001 |
jednatel | ing. Martina Šafková |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Bellušova 1856/28, 15500 Praha |
Jednatel | ing. Jan Šafka |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2021 |
Adresa | Bellušova 1856/28, 15500 Praha |
Jednatel | ing. Jan Šafka |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2001 do 6.3.2021 |
Adresa | Bellušova 1856/28, 15500 Praha 5 |
jednatel | ing. Martina Šafková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2001 do 21.9.2016 |
Adresa | Bellušova 1856/28, 15500 Praha 5 |
Jednatel | ing. Jan Šafka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1993 do 23.6.2001 |
Adresa | Zázvorkova 2003, 15000 Praha 5 |
jednatel | Ing. Martina Štafková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1996 do 23.6.2001 |
Adresa | Zázvorkova 2003, Praha - Stodůlky |
jednatel | Ing. Martina Štafková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2001 do 23.6.2001 |
Adresa | Bellušova 1856/28, 15500 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 48114847 |
---|---|
Jméno: | TORI s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bellušova 1856/28, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martina Šafková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Jan Šafka |
IČO: | 48114847 |
---|---|
Firma: | TORI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 1993 |
Sídlo: | Bellušova 1856/28, Praha 15500 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |